RESIDENCIA HOGAR DE DARIO SA
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social RESIDENCIA HOGAR DE DARIO SA
CIF A50799030
Actividad Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
Teléfono 97 628 12 69
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Tornos Ruiz Angela Aurea
Propietario Tornos Ruiz Angela Aurea
ORGANIGRAMA DE RESIDENCIA HOGAR DE DARIO SA
VINCULACIONES DE RESIDENCIA HOGAR DE DARIO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIA HOGAR DE DARIO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tornos Ruiz Angela Aurea | Socio Unico | 10/01/2022 | |
Tornos Ruiz Angela Aurea | Administrador Unico | 10/01/2022 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIA HOGAR DE DARIO SA
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 210, S 8, H Z 24597, I/A 6 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-50
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 16.- Administración social. La sociedad podrá ser administrada por: 1. Un administrador único. 2. Varios administradores solidarios, con un máximo de tres. El cese de alguno o alguno de los administradores solidarios no impedirá la actuación de los restantes; pero si quedare sólo uno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 210, S 8, H Z 24597, I/A 6 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 210, S 8, H Z 24597, I/A 6 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 210, S 8, H Z 24597, I/A 6 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 210, S 8, H Z 24597, I/A 6 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 210, S 8, H Z 24597, I/A 5 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-50
- Otras modificaciones estatutarias: "Artículo 17.- DE LOS ADMINISTRADORES. Para formar parte del órgano de administración no se requerirá la condición de accionista; pero están excluidos los quebrados y concursados no rehabilitados, los menores e incapacitados, los condenados a penas que lleven aneja la inhabilitación para el
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 210, S 8, H Z 24597, I/A 4 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 210, S 8, H Z 24597, I/A 4 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-201-50