RESIDENCIAL MARTINA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Lluís Vives, 6
Código Postal 46901
Municipio Torrent
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESIDENCIAL MARTINA SL
CIF B98908957
Capital Social 1200000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/04/2017
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL MARTINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL MARTINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bokoko Fernandez Afrika | Liquidador Unico | 17/01/2024 | 13/03/2024 |
Messa Pietro | Apoderado Mancomunado | 15/02/2019 | 13/03/2024 |
Bokoko Fernandez Afrika | Administrador Mancomunado | 23/11/2018 | 17/01/2024 |
Fruttero Emanuela | Administrador Mancomunado | 23/11/2018 | 17/01/2024 |
Bokoko Fernandez Afrika | Administrador Solidario | 21/04/2017 | 23/11/2018 |
Fruttero Emanuela | Administrador Solidario | 21/04/2017 | 23/11/2018 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL MARTINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271, L 7552, F 134, S 8, H V 175841, I/A 5 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271, L 7552, F 134, S 8, H V 175841, I/A 5 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271, L 7552, F 134, S 8, H V 175841, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271, L 7552, F 134, S 8, H V 175841, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271, L 7552, F 134, S 8, H V 175841, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271, L 7552, F 134, S 8, H V 175841, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271, L 7552, F 133, S 8, H V 175841, I/A 3 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271, L 7552, F 132, S 8, H V 175841, I/A 2 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271, L 7552, F 132, S 8, H V 175841, I/A 2 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271, L 7552, F 132, S 8, H V 175841, I/A 2 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-46