BOKOKO FERNANDEZ AFRIKA
Informe ejecutivo de BOKOKO FERNANDEZ AFRIKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BOKOKO FERNANDEZ AFRIKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMUEBLES LLEBEIG SL | Administrador Unico | 24/04/2015 | |
HULUMA CONSULTING SL | Administrador Unico | 24/12/2014 | |
TRAMONTANA CONSULTING SLP | Socio Unico | 04/05/2010 | |
TRAMONTANA CONSULTING SLP | Administrador Unico | 04/05/2010 |
VINCULACIONES DE BOKOKO FERNANDEZ AFRIKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOKOKO FERNANDEZ AFRIKA
Empresa: RESIDENCIAL MARTINA SL
Liquidador Unico
- Bokoko Fernandez Afrika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271, L 7552, F 134, S 8, H V 175841, I/A 5 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-46
Empresa: RESIDENCIAL MARTINA SL
Liquidador Unico
- Bokoko Fernandez Afrika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271, L 7552, F 134, S 8, H V 175841, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-46
Empresa: RESIDENCIAL MARTINA SL
Administrador Mancomunado
- Bokoko Fernandez Afrika
- Fruttero Emanuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271, L 7552, F 134, S 8, H V 175841, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-46
Empresa: RESIDENCIAL MARTINA SL
Administrador Mancomunado
- Bokoko Fernandez Afrika
- Fruttero Emanuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271, L 7552, F 132, S 8, H V 175841, I/A 2 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-46
Empresa: RESIDENCIAL MARTINA SL
Administrador Solidario
- Bokoko Fernandez Afrika
- Fruttero Emanuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271, L 7552, F 132, S 8, H V 175841, I/A 2 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-46
Empresa: RESIDENCIAL MARTINA SL
Administrador Solidario
- Bokoko Fernandez Afrika
- Fruttero Emanuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271, L 7552, F 131, S 8, H V 175841, I/A 1 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-46
Empresa: SANDUNGA CONSULTING SL
Apoderado Mancomunado
- Bokoko Fernandez Afrika
- Garduño Lopez Ricardo
- Garrido Martinez Maria Salome
- Lopez Lopez Raul Bernabe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3734 , F 139, S 8, H A 137652, I/A 4 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-03
Empresa: SANDUNGA GESTION PATRIMONIAL SL
Apoderado Mancomunado
- Bokoko Fernandez Afrika
- Garduño Lopez Ricardo
- Garrido Martinez Maria Salome
- Lopez Lopez Raul Bernabe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4001 , F 139, S 8, H A 153135, I/A 2 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-03
Empresa: HULUMA HOSTELERIA SL
Liquidador Unico
- Bokoko Fernandez Afrika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9348, L 6630, F 114, S 8, H V 144385, I/A 2 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-46
Empresa: HULUMA HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Bokoko Fernandez Afrika
Liquidador Unico
- Bokoko Fernandez Afrika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9348, L 6630, F 114, S 8, H V 144385, I/A 2 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-46
VER MAS ACTOS
Información de BOKOKO FERNANDEZ AFRIKA
Mostramos los datos de BOKOKO FERNANDEZ AFRIKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOKOKO FERNANDEZ AFRIKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos