RESIDENCIAL KOBENTU TXIKI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis Mariano, 14
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social RESIDENCIAL KOBENTU TXIKI SL
CIF B75037242
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 27/12/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario GESTION DE NEGOCIOS KAPUTXINOS SL
VINCULACIONES DE RESIDENCIAL KOBENTU TXIKI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIAL KOBENTU TXIKI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION DE NEGOCIOS KAPUTXINOS SL | Socio Unico | 17/04/2012 | 29/08/2014 |
Menendez Pailos Imanol Joseba | Apoderado | 21/12/2011 | 29/08/2014 |
Menendez Pailos Leire Juncal | Liquidador | 05/02/2014 | 29/08/2014 |
Menendez Gutierrez Jose Manuel | Apoderado | 25/02/2011 | 05/02/2014 |
Menendez Pailos Leire Juncal | Administrador Unico | 10/01/2011 | 05/02/2014 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIAL KOBENTU TXIKI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2498 , F 195, S 8, H SS 33160, I/A 6 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2498 , F 195, S 8, H SS 33160, I/A 6 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2498 , F 195, S 8, H SS 33160, I/A 5 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2498 , F 195, S 8, H SS 33160, I/A 5 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2498 , F 195, S 8, H SS 33160, I/A 5 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2498 , F 195, S 8, H SS 33160, I/A 5 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2498 , F 195, S 8, H SS 33160, I/A 4 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2498 , F 194, S 8, H SS 33160, I/A 3 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2498 , F 194, S 8, H SS 33160, I/A 2 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2498 , F 191, S 8, H SS 33160, I/A 1 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-20