MENENDEZ PAILOS LEIRE JUNCAL
Informe ejecutivo de MENENDEZ PAILOS LEIRE JUNCAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MENENDEZ PAILOS LEIRE JUNCAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION DE NEGOCIOS KAPUTXINOS SL | Liquidador | 24/08/2015 | 24/08/2015 |
GESTION DE NEGOCIOS KAPUTXINOS SL | Administrador Unico | 13/01/2011 | 24/08/2015 |
RESIDENCIAL KOBENTU TXIKI SL | Liquidador | 05/02/2014 | 29/08/2014 |
RESIDENCIAL KOBENTU TXIKI SL | Administrador Unico | 10/01/2011 | 05/02/2014 |
VINCULACIONES DE MENENDEZ PAILOS LEIRE JUNCAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ PAILOS LEIRE JUNCAL
Empresa: GESTION DE NEGOCIOS KAPUTXINOS SL
Liquidador
- Menendez Pailos Leire Juncal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 113, S 8, H SS 33107, I/A 3 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-20
Empresa: GESTION DE NEGOCIOS KAPUTXINOS SL
Administrador Unico
- Menendez Pailos Leire Juncal
Liquidador
- Menendez Pailos Leire Juncal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 113, S 8, H SS 33107, I/A 3 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-20
Empresa: RESIDENCIAL KOBENTU TXIKI SL
Liquidador
- Menendez Pailos Leire Juncal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2498 , F 195, S 8, H SS 33160, I/A 6 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-20
Empresa: RESIDENCIAL KOBENTU TXIKI SL
Liquidador
- Menendez Pailos Leire Juncal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2498 , F 195, S 8, H SS 33160, I/A 5 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-20
Empresa: RESIDENCIAL KOBENTU TXIKI SL
Administrador Unico
- Menendez Pailos Leire Juncal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2498 , F 195, S 8, H SS 33160, I/A 5 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-20
Empresa: GESTION DE NEGOCIOS KAPUTXINOS SL
Administrador Unico
- Menendez Pailos Leire Juncal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 110, S 8, H SS 33107, I/A 1 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-20
Empresa: RESIDENCIAL KOBENTU TXIKI SL
Administrador Unico
- Menendez Pailos Leire Juncal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2498 , F 191, S 8, H SS 33160, I/A 1 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-20
Información de MENENDEZ PAILOS LEIRE JUNCAL
Mostramos los datos de MENENDEZ PAILOS LEIRE JUNCAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ PAILOS LEIRE JUNCAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos