RESIDENCIA GERIATRICA OPORTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CAÑADA DE LA CARRERA 22 - URBANIZACION LA CABAÑ
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social RESIDENCIA GERIATRICA OPORTO SL
CIF B87447561
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
Fecha de Constitución 18/12/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RESIDENCIA GERIATRICA OPORTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESIDENCIA GERIATRICA OPORTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Lobato Maria Teresa | Administrador Unico | 31/05/2021 | 21/02/2023 |
Lopez Lobato Maria Teresa | Liquidador | 21/02/2023 | 21/02/2023 |
Catala Lopez Alberto | Administrador Unico | 26/09/2018 | 31/05/2021 |
Catala Martinez Francisco | Administrador Unico | 21/12/2015 | 25/06/2018 |
ACTOS BORME DE RESIDENCIA GERIATRICA OPORTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34185 , F 150, S 8, H M 614968, I/A 5 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34185 , F 150, S 8, H M 614968, I/A 5 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34185 , F 150, S 8, H M 614968, I/A 5 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34185 , F 150, S 8, H M 614968, I/A 5 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
- C/ CAÑADA DE LA CARRERA 22 - URBANIZACION LA CABAÑ (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34185 , F 150, S 8, H M 614968, I/A 4 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34185 , F 150, S 8, H M 614968, I/A 4 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34185 , F 150, S 8, H M 614968, I/A 4 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34185 , F 150, S 8, H M 614968, I/A 3 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34185 , F 149, S 8, H M 614968, I/A 2 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34185 , F 149, S 8, H M 614968, I/A 1 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28