RESAIN INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Feliu, 5
Código Postal 07012
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social RESAIN INVEST SL
CIF B57851131
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 10/03/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RESAIN INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RESAIN INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lamminger Daniela | Apoderado | 02/07/2014 | 29/05/2015 |
Papadopoulos Theofilos | Administrador Unico | 02/07/2014 | 29/05/2015 |
Papadopoulos Theofilos | Liquidador | 29/05/2015 | 29/05/2015 |
De Bonilla Strobel Patrick Tomas | Administrador Unico | 07/04/2014 | 02/07/2014 |
ACTOS BORME DE RESAIN INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 128, S 8, H PM 73690, I/A 4 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 128, S 8, H PM 73690, I/A 4 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 128, S 8, H PM 73690, I/A 4 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 128, S 8, H PM 73690, I/A 4 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 128, S 8, H PM 73690, I/A 4 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 128, S 8, H PM 73690, I/A 3 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 128, S 8, H PM 73690, I/A 2 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 128, S 8, H PM 73690, I/A 2 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 127, S 8, H PM 73690, I/A 1 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-07
Dirección:C/ SAN FELIO 5 2 (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:10/03/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La compraventa, intermediación, promoción y arrendamiento de terrenos rústicos y urbanos, edificios, su construcción, promoción y mantenimiento, la urbanización de terrenos y su venta, parcelación, edificación, restauración y rehabilitación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 127, S 8, H PM 73690, I/A 1 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-07