PAPADOPOULOS THEOFILOS
Informe ejecutivo de PAPADOPOULOS THEOFILOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PAPADOPOULOS THEOFILOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SORUX INVEST SL | Administrador Unico | 01/07/2014 | 29/05/2015 |
RESAIN INVEST SL | Administrador Unico | 02/07/2014 | 29/05/2015 |
REMINI INVEST MALLORCA SL | Administrador Unico | 23/06/2014 | 29/05/2015 |
SORUX INVEST SL | Liquidador | 29/05/2015 | 29/05/2015 |
RESAIN INVEST SL | Liquidador | 29/05/2015 | 29/05/2015 |
REMINI INVEST MALLORCA SL | Liquidador | 29/05/2015 | 29/05/2015 |
VINCULACIONES DE PAPADOPOULOS THEOFILOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAPADOPOULOS THEOFILOS
Empresa: REMINI INVEST MALLORCA SL
Liquidador
- Papadopoulos Theofilos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2536 , F 83, S 8, H PM 71829, I/A 4 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-07
Empresa: REMINI INVEST MALLORCA SL
Administrador Unico
- Papadopoulos Theofilos
Liquidador
- Papadopoulos Theofilos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2536 , F 83, S 8, H PM 71829, I/A 4 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-07
Empresa: RESAIN INVEST SL
Liquidador
- Papadopoulos Theofilos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 128, S 8, H PM 73690, I/A 4 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-07
Empresa: RESAIN INVEST SL
Administrador Unico
- Papadopoulos Theofilos
Liquidador
- Papadopoulos Theofilos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 128, S 8, H PM 73690, I/A 4 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-07
Empresa: SORUX INVEST SL
Liquidador
- Papadopoulos Theofilos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 134, S 8, H PM 73691, I/A 5 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-07
Empresa: SORUX INVEST SL
Administrador Unico
- Papadopoulos Theofilos
Liquidador
- Papadopoulos Theofilos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 134, S 8, H PM 73691, I/A 5 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-07
Empresa: RESAIN INVEST SL
Administrador Unico
- Papadopoulos Theofilos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 128, S 8, H PM 73690, I/A 2 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-07
Empresa: SORUX INVEST SL
Administrador Unico
- Papadopoulos Theofilos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 134, S 8, H PM 73691, I/A 3 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-07
Empresa: REMINI INVEST MALLORCA SL
Administrador Unico
- Papadopoulos Theofilos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2536 , F 83, S 8, H PM 71829, I/A 2 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-121-07
Información de PAPADOPOULOS THEOFILOS
Mostramos los datos de PAPADOPOULOS THEOFILOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAPADOPOULOS THEOFILOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos