REPUESTOS GENERALES 2014 SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ 1 - PARCELA 81, POLIGONO PLA DE LA VALLONGA
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social REPUESTOS GENERALES 2014 SL
CIF B54805924
Capital Social 258000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil
Fecha de Constitución 02/09/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REPUESTOS GENERALES 2014 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REPUESTOS GENERALES 2014 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Llopis Rafael | Apoderado Solidario | 30/09/2014 | 27/01/2020 |
Molina Benitez Santos | Apoderado Solidario | 30/09/2014 | 27/01/2020 |
Molina Benitez Santos | Liquidador Solidario | 20/12/2017 | 27/01/2020 |
Tomas Jaen Jose | Liquidador Solidario | 20/12/2017 | 27/01/2020 |
Tomas Jaen Jose | Administrador Unico | 30/09/2014 | 20/12/2017 |
ACTOS BORME DE REPUESTOS GENERALES 2014 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 2, S 8, H A 141714, I/A 3 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-03
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 2, S 8, H A 141714, I/A 3 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 2, S 8, H A 141714, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-03
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 2, S 8, H A 141714, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 2, S 8, H A 141714, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-03
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 1, S 8, H A 141714, I/A 1 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-03
Dirección:C/ 1 - PARCELA 81, POLIGONO PLA DE LA VALLONGA (ALICANTE)
Comienzo de operaciones:02/09/14
Capital:258.000,00 Euros
Objeto social:a.- La compraventa y comercialización de toda clase de maquinaria y accesorios para la construcción, así como el montaje y puesta a punto de grúas y demás maquinaria relacionada con la construcción. b.- La compraventa de repuestos, utensilios, maquinaria y accesorios de ascensores y montacargas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 1, S 8, H A 141714, I/A 1 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-03