TOMAS JAEN JOSE
Informe ejecutivo de TOMAS JAEN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE TOMAS JAEN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESAR IBERICA DE MAQUINARIA SL | Administrador Unico | 10/08/2016 |
VINCULACIONES DE TOMAS JAEN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOMAS JAEN JOSE
Empresa: ATES ALICANTE SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Renovell Ribarrocha Joaquin
- Tomas Jaen Jose
Consejero
- Peris Ruiz Jose
- Renovell Ribarrocha Joaquin
- Ruiz Serra Francisco
- Tomas Jaen Jose
Presidente
- Tomas Jaen Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 222, S 8, H A 16423, I/A 10 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-03
Empresa: REPUESTOS GENERALES 2014 SL
Liquidador Solidario
- Molina Benitez Santos
- Tomas Jaen Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 2, S 8, H A 141714, I/A 3 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-03
Empresa: REPUESTOS GENERALES 2014 SL
Liquidador Solidario
- Molina Benitez Santos
- Tomas Jaen Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 2, S 8, H A 141714, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-03
Empresa: REPUESTOS GENERALES 2014 SL
Administrador Unico
- Tomas Jaen Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 2, S 8, H A 141714, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-03
Empresa: ESAR IBERICA DE MAQUINARIA SL
Administrador Unico
- Tomas Jaen Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3691 , F 55, S 8, H A 135015, I/A 2 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-03
Empresa: ESAR IBERICA DE MAQUINARIA SL
Administrador Solidario
- Renovell Genis Joaquin
- Tomas Jaen Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3691 , F 55, S 8, H A 135015, I/A 2 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-03
Empresa: SERVIATES ALICANTE SL
Apoderado
- Tomas Jaen Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 124, S 8, H A 28656, I/A 15 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-03
Empresa: SERVIATES ALICANTE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Llopis Rafael
- Molina Benitez Santos
- Renovell Ribarrocha Joaquin
- Tomas Jaen Jose
Consejero
Presidente
- Tomas Jaen Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 123, S 8, H A 28656, I/A 13 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-03
Empresa: REPUESTOS GENERALES 2014 SL
Administrador Unico
- Tomas Jaen Jose
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 1, S 8, H A 141714, I/A 1 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-03
Empresa: ESAR IBERICA DE MAQUINARIA SL
Administrador Solidario
- Renovell Genis Joaquin
- Tomas Jaen Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3691 , F 54, S 8, H A 135015, I/A 1 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-03
VER MAS ACTOS
Información de TOMAS JAEN JOSE
Mostramos los datos de TOMAS JAEN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOMAS JAEN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos