RENOVALIA INGENIERIA-EPC SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Picassent, 10
Código Postal 02600
Municipio Villarrobledo
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social RENOVALIA INGENIERIA-EPC SA
CIF A02179588
Actividad Instalaciones eléctricas
Nombres Anteriores
- RENOVALIA AUTOMATIZACION ER SA
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor BDO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE RENOVALIA INGENIERIA-EPC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENOVALIA INGENIERIA-EPC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Sanchez Ana | Apoderado Solidario | 15/06/2021 | 19/10/2021 |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 16/03/2009 | 19/10/2021 |
Espinosa Prados Rocio | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2021 | 19/10/2021 |
Gil Acacio Maria Del Pilar | Administrador Mancomunado | 12/03/2018 | 19/10/2021 |
Gil Acacio Maria Del Pilar | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2021 | 19/10/2021 |
Martin-peñato Echevarria Tomas | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2021 | 19/10/2021 |
Olea Aviles Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 12/03/2018 | 19/10/2021 |
Olea Aviles Jose Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2021 | 19/10/2021 |
Ortiz Hurtado Itziar | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2021 | 19/10/2021 |
Revillo Alegre Jose Luis | Apoderado Solidario | 15/06/2021 | 19/10/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RENOVALIA INGENIERIA-EPC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033, L 797, F 136, S 8, H AB 3684, I/A 50 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-02
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033, L 797, F 136, S 8, H AB 3684, I/A 50 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-02
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033, L 797, F 136, S 8, H AB 3684, I/A 50 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033, L 797, F 136, S 8, H AB 3684, I/A 50 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-02
- REVOCADO el poder otorgado a Don Juan Carlos Sanmartin de Castro, en escritura otorgada el día 14 de Enero de 2.016, ante el Notario de madrid, Don Paz-Ares Rodríguez, Ignacio, número 95 de protocolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033, L 797, F 136, S 8, H AB 3684, I/A 49 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033, L 797, F 136, S 8, H AB 3684, I/A 49 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-02
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979, L 743, F 42, S 8, H AB 3684, I/A 48 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-02
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979, L 743, F 42, S 8, H AB 3684, I/A 48 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-02
- Artículo de los estatutos: ARTICULO 17. La Sociedad estará regida y administrada por Dos Administradores Mancomunados. Para ser nombrado administrador no se requiere la calidad de accionista, pudiendo serlo tanto personas físicas como jurídicas. No podrán ser administradores las personas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979, L 743, F 42, S 8, H AB 3684, I/A 47 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979, L 743, F 42, S 8, H AB 3684, I/A 47 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-02