ESPINOSA PRADOS ROCIO
Informe ejecutivo de ESPINOSA PRADOS ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 79
Empresas activas: 78
Cargos inactivos: 63
Empresas inactivas: 55
CARGOS DE ESPINOSA PRADOS ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORES BENEJAMA GENERACION SL | Apoderado Mancomunado | 20/10/2023 | |
RENOVALIA TRAMONTANA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/01/2023 | |
RENOVALIA CPV SL | Apoderado Mancomunado | 04/08/2021 | |
RENOVALIA CPV SL | Apoderado Solidario | 04/08/2021 | |
RENOVALIA SOLAR 6 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2021 | |
RENOVALIA ALMONACID SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2021 | |
RENOVALIA PUERTOLLANO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2021 | |
RENOVALIA SOLAR 9 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2021 | |
RENOVALIA CO2 0 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2021 | |
RENOVALIA SOLAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ESPINOSA PRADOS ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINOSA PRADOS ROCIO
Empresa: PROMOTORES BENEJAMA GENERACION SL
Consejero
- Espinosa Prados Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE141112, I/A 6 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-41
Empresa: RENOVALIA MEDINA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Espinosa Prados Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 29792, I/A 8 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-02
Empresa: RENOVALIA RIBERA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Espinosa Prados Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 29824, I/A 8 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-02
Empresa: CARTERA VIMIRA 26 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Espinosa Prados Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 29786, I/A 7 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-02
Empresa: CARTERA VIMIRA 25 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Espinosa Prados Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 29810, I/A 7 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-02
Empresa: CARTERA VIMIRA 24 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Espinosa Prados Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 29789, I/A 7 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-02
Empresa: RENOVALIA AROSA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Espinosa Prados Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 29812, I/A 12 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-02
Apoderado Mancomunado Solidario
- Espinosa Prados Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 29874, I/A 9 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-02
Empresa: SOCIEDAD EOLICA RIBERA BAJA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Espinosa Prados Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 29900, I/A 9 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-02
Empresa: RENOVALIA CIES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Espinosa Prados Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 29899, I/A 10 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-02
VER MAS ACTOS
Información de ESPINOSA PRADOS ROCIO
Mostramos los datos de ESPINOSA PRADOS ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINOSA PRADOS ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos