RENFURBIS SA - EXTINGUIDA
Razón Social RENFURBIS SA
CIF A81885543
Capital Social 650883.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Propietario REYAL URBIS SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE RENFURBIS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENFURBIS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuervo Juan Angel Luis | Apoderado | 26/03/2009 | 27/11/2015 |
De Miguel Barrio Susana | Apoderado | 26/03/2009 | 27/11/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 27/03/2009 | 27/11/2015 |
Garcia Pasion Jose Maria | Apoderado | 26/03/2009 | 27/11/2015 |
Gonzalez Gallego Luis | Apoderado | 26/03/2009 | 27/11/2015 |
Gonzalez Martin Fernando | Apoderado | 26/03/2009 | 27/11/2015 |
Lozano Navarro Juan Antonio | Apoderado | 26/03/2009 | 27/11/2015 |
Marquez Rodriguez Jose Maria | Apoderado | 26/03/2009 | 27/11/2015 |
Medina Muñoz Pedro | Apoderado | 26/03/2009 | 27/11/2015 |
REYAL URBIS SA | Socio Unico | 14/10/2011 | 27/11/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RENFURBIS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29194 , F 103, S 8, H M 203849, I/A 42 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29194 , F 103, S 8, H M 203849, I/A 41 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29194 , F 103, S 8, H M 203849, I/A 41 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29194 , F 103, S 8, H M 203849, I/A 41 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Capital Anterior: | 1.084.805,00 | Euros |
Disminución de capital | 433.922,00 | Euros |
Capital Actual: | 650.883,00 | Euros |
Porcentaje: | 40,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21970 , F 202, S 8, H M 203849, I/A 40 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21970 , F 202, S 8, H M 203849, I/A 40 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
- SE HAN MODIFICADO LOS ARTICULOS 9, 15, 18, 24, 26 Y 28 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y SE HAN SUPRIMIDO DEL 19 AL 22 AMBOS INCLUSIVE, ASIMISMO SE HAN ADAPTANDO LOS ESTATUTOS A LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES, HABIENDO QUEDADO REFUNDIDOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21970 , F 201, S 8, H M 203849, I/A 39 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21970 , F 201, S 8, H M 203849, I/A 39 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21970 , F 201, S 8, H M 203849, I/A 39 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21970 , F 201, S 8, H M 203849, I/A 39 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-28