LOZANO NAVARRO JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de LOZANO NAVARRO JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOZANO NAVARRO JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGNUM & PARTNERS REAL ESTATE SL | Apoderado | 23/06/2017 |
VINCULACIONES DE LOZANO NAVARRO JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO NAVARRO JUAN ANTONIO
Empresa: URBIESPAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Campos Paez Luis
- De Oriol E Ybarra Iñigo
- Grund Molina Eduardo
- Gutierrez De San Miguel Javier
- Lozano Navarro Juan Antonio
- Pizarro Hierro Juan Antonio
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5994 , F 112, S 8, H SE105061, I/A 5 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-41
Empresa: MAGNUM & PARTNERS REAL ESTATE SL
Apoderado
- Gonzalez Diels Miriam-noelia
- Lozano Navarro Juan Antonio
- Ortiz-cañavate Ceballos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27200 , F 25, S 8, H M 490063, I/A 6 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Empresa: REYAL URBIS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Capilla Rodriguez Francisco Javier
- Estupiñan Rodriguez Reyes
- Gracia Cortes Salvador
- Gracia Cortes Salvador
- Grund Molina Eduardo-luis
- Gutierrez De San Miguel Javier
- Lopez-brea Balongo Maria Jose
- Lozano Navarro Juan Antonio
- Martin Vega Concepcion
- Mendez Garcia Jose Carlos
- Muñoz De La Luna Herrera Elena
- Pais Fernandez Manuel Francisco
- Pais Fernandez Manuel Francisco
- Perez Mariscal Esperanza
- Sela Baltasar Alonso Rosa
- Selma Jimenez Jesus
- Tomas Magraner Vicente
Apoderado Solidario
Apoderado
- Blazquez Blanco Maria Del Camino
- Blazquez Blanco Maria Del Camino
- Bravo De La Torre Jose Luis
- Capilla Rodriguez Francisco
- Carregui Sanchez Jose Vicente
- Fernandez De Heredia Calderon Pablo
- Gracia Cortes Salvador
- Gutierrez De San Miguel Javier
- Moya Villanueva Rosa
- Pais Fernandez Manuel Francisco
- Paredes Coloma Remedios
- Perez Delgado Carlos
- Pizarro Hierro Juan Antonio
- Salas De Inza Guadalupe
- Vilchez Luque Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30644 , F 104, S 8, H M 58913, I/A 337 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Empresa: URBIESPAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Campos Paez Luis
- De Oriol E Ybarra Iñigo
- Grund Molina Eduardo
- Gutierrez De San Miguel Javier
- Lozano Navarro Juan Antonio
- Pizarro Hierro Juan Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17696 , F 209, S 8, H M 304727, I/A 17 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-28
Empresa: PROMOTEM PUERTA DE LA MANCHA SL
Administrador Solidario
- Lozano Navarro Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 250 , F 95, S 8, H CR 9479, I/A 10 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-13
Empresa: RENFURBIS SA
Apoderado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21970 , F 198, S 8, H M 203849, I/A 30 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-28
Información de LOZANO NAVARRO JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de LOZANO NAVARRO JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO NAVARRO JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos