RENAULT RETAIL GROUP CASTELLON SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Quevedo, 16
Código Postal 12004
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Razón Social RENAULT RETAIL GROUP CASTELLON SA
CIF A12012092
Actividad Venta de otros vehículos de motor
Página Web www.renault.es/concesion/rrgcastellon
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Genereux Olivier
Propietario RENAULT RETAIL GROUP MADRID SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE RENAULT RETAIL GROUP CASTELLON SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENAULT RETAIL GROUP CASTELLON SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clavero Fernandez De Cordova Isabel | Apoderado Solidario | 08/05/2009 | 02/01/2013 |
De La Torre Gil Carlos Tomas | Consejero | 30/03/2009 | 02/01/2013 |
De La Torre Gil Carlos Tomas | Consejero Delegado | 30/03/2009 | 02/01/2013 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 25/09/2009 | 02/01/2013 |
Fernandez Miguelez Maria Almudena | Apoderado Solidario | 08/05/2009 | 02/01/2013 |
Garcia Otero Jose Luis Armando | Consejero | 30/03/2009 | 02/01/2013 |
Genereux Olivier | Presidente | 09/12/2009 | 02/01/2013 |
Genereux Olivier | Consejero | 09/12/2009 | 02/01/2013 |
Jover Molero Joaquin Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/10/2012 | 02/01/2013 |
Martinez Molinero Jesus | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/04/2012 | 02/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RENAULT RETAIL GROUP CASTELLON SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898, L 463, F 72, S 8, H CS 2050, I/A 153 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898, L 463, F 72, S 8, H CS 2050, I/A 153 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-12
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898, L 463, F 71, S 8, H CS 2050, I/A 152 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-12
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898, L 463, F 71, S 8, H CS 2050, I/A 152 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898, L 463, F 71, S 8, H CS 2050, I/A 151 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898, L 463, F 71, S 8, H CS 2050, I/A 150 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-12
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898, L 463, F 71, S 8, H CS 2050, I/A 149 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-12
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898, L 463, F 71, S 8, H CS 2050, I/A 149 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-201-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-201-12