DE LA TORRE GIL CARLOS TOMAS
Informe ejecutivo de DE LA TORRE GIL CARLOS TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE DE LA TORRE GIL CARLOS TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENTRETENIMIENTO DE AUTOMOVILES DE SEVILLA SA | Consejero | 09/02/2009 | |
ENTRETENIMIENTO DE AUTOMOVILES DE SEVILLA SA | Consejero Delegado Solidario | 09/02/2009 |
VINCULACIONES DE DE LA TORRE GIL CARLOS TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA TORRE GIL CARLOS TOMAS
Empresa: RENAULT ESPAÑA SA
Consejero
- De La Torre Gil Carlos Tomas
- Galerneau Sophie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 240, I/A 1021 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-47
Empresa: RENAULT ESPAÑA COMERCIAL SA
Consejero
- Acebo De La Fuente Susana
- De La Torre Gil Carlos Tomas
- De Los Mozos Obispo Jose Vicente
- Guardia Abad Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 23, S 8, H VA 4629, I/A 366 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-47
Empresa: RENAULT ESPAÑA COMERCIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- De La Torre Gil Carlos Tomas
- De Los Mozos Obispo Jose Vicente
- Guigues Sebastien Marie Pascal
- Hidalgo Marques Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 14, S 8, H VA 4629, I/A 347 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-47
Empresa: RENAULT ESPAÑA SA
Consejero
- De La Torre Gil Carlos Tomas
- Fricker Delbos Clotilde Stephanie
- Lecerf Geraud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 98, S 8, H VA 240, I/A 905 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-47
Empresa: RENAULT ESPAÑA COMERCIAL SA
Consejero
- De La Torre Gil Carlos Tomas
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1008 , F 98, S 8, H VA 4629, I/A 307 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-47
Empresa: RENAULT RETAIL GROUP MADRID SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bedoya Amado Gonzalo
- Bedoya Amado Gonzalo
- Bedoya Amado Gonzalo
- Bedoya Amado Gonzalo
- De La Torre Gil Carlos Tomas
- De Miguel Maria Angel
- Enric Marc Pierre Basset
- Fraile Martinez Carlos Gabriel
- Fraile Martinez Carlos Gabriel
- Fraile Martinez Carlos Gabriel
- Fraile Martinez Carlos Gabriel
- G. C. M.
- Queipo Vaquero Secundino
- Queipo Vaquero Secundino
- Queipo Vaquero Secundino
- Queipo Vaquero Secundino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35819 , F 90, S 8, H M 42522, I/A 298 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-28
Empresa: SYRSA AUTOMOCION SL
Consejero
- De La Torre Gil Carlos Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 12, S 8, H SE 57215, I/A 27 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-41
Empresa: RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA
Consejero Delegado
- De La Torre Gil Carlos Tomas
Consejero
- De La Torre Gil Carlos Tomas
- Olivier Genereux
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43513 , F 123, S 8, H B 39468, I/A 204 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Empresa: RENAULT RETAIL GROUP MADRID SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Torre Gil Carlos Tomas
Consejero
- De La Torre Gil Carlos Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30231 , F 115, S 8, H M 42522, I/A 274 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
Empresa: RENAULT RETAIL GROUP LEVANTE SA
Consejero Delegado
- De La Torre Gil Carlos Tomas
Consejero
- De La Torre Gil Carlos Tomas
- Genereux Olivier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7398, L 4699, F 67, S 8, H V 12045, I/A 163 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-46
VER MAS ACTOS
Información de DE LA TORRE GIL CARLOS TOMAS
Mostramos los datos de DE LA TORRE GIL CARLOS TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA TORRE GIL CARLOS TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos