REINA PAGUERA PARK SL - EXTINGUIDA
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social REINA PAGUERA PARK SL
CIF B07981657
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE REINA PAGUERA PARK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REINA PAGUERA PARK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bonet Suñer Francisca Maria | Consejero | 14/05/2021 | |
Bonet Suñer Francisca Maria | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 25/10/2013 | 14/05/2021 |
Bonet Suñer Francisca Maria | Presidente | 25/10/2013 | 14/05/2021 |
Codola Bonet Gregorio | Consejero | 14/05/2021 | |
Codola Bonet Gregorio | Secretario | 25/10/2013 | 14/05/2021 |
Codola Bonet Gregorio | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 25/10/2013 | 14/05/2021 |
Codola Bonet Jose | Consejero | 14/05/2021 | |
Codola Bonet Jose | Vicepresidente | 25/10/2013 | 14/05/2021 |
Codola Bonet Jose | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 25/10/2013 | 14/05/2021 |
Codola Bonet Mercedes | Consejero | 14/05/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE REINA PAGUERA PARK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1694 , F 169, S 8, H PM 33585, I/A 5 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1694 , F 169, S 8, H PM 33585, I/A 5 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1694 , F 169, S 8, H PM 33585, I/A 5 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-07
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1694 , F 169, S 8, H PM 33585, I/A 5 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-07
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1694 , F 168, S 8, H PM 33585, I/A 4 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-07
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1694 , F 168, S 8, H PM 33585, I/A 4 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-179-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-07