CODOLA BONET GREGORIO
Informe ejecutivo de CODOLA BONET GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 31
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CODOLA BONET GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALGEBELI SA | Secretario | 10/10/2023 | |
ALGEBELI SA | Consejero Delegado Mancomunado | 10/10/2023 | |
ALGEBELI SA | Consejero | 10/10/2023 | |
APARTHOTEL CLUB POLLENSA SA | Consejero Delegado Solidario | 07/02/2023 | |
VI SA CABANA SL | Consejero Delegado Solidario | 20/05/2021 | |
VI SA CABANA SL | Consejero | 20/05/2021 | |
VI SA CABANA SL | Secretario | 20/05/2021 | |
APARTHOTEL CLUB POLLENSA SA | Presidente | 04/11/2020 | |
APARTHOTEL CLUB POLLENSA SA | Consejero | 04/11/2020 | |
APARTAMENTOS MERCEDES SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 24/09/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CODOLA BONET GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CODOLA BONET GREGORIO
Empresa: MENORCA STAR SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Codola Bonet Gregorio
- Codola Bonet Jose
- Codola Bonet Mercedes
- Francisca Maria Bonet Suñer
Consejero
- Codola Bonet Gregorio
- Codola Bonet Jose
- Codola Bonet Mercedes
- Francisca Maria Bonet Suñer
Presidente
Secretario
- Codola Bonet Gregorio
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8 , F 194, S 8, H IM 379, I/A 12 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-07
Empresa: ALGEBELI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Codola Bonet Gregorio
- Codola Bonet Jose
Consejero
- Bassa Oliver Pedro
- Codola Bonet Gregorio
- Codola Bonet Jose
- Codola Bonet Mercedes
Presidente
Secretario
- Codola Bonet Gregorio
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2070 , F 22, S 8, H PM 13864, I/A 36 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-07
Empresa: ALGEBELI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Codola Bonet Gregorio
- Codola Bonet Jose
Consejero
- Bassa Oliver Pedro
- Bonnemaison Bermejo Juan Jose
- Codola Bonet Gregorio
- Codola Bonet Jose
- Codola Bonet Mercedes
Presidente
Secretario
- Codola Bonet Gregorio
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2070 , F 22, S 8, H PM 13864, I/A 36 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-07
Empresa: APARTHOTEL CLUB POLLENSA SA
Consejero Delegado Solidario
- Codola Bonet Gregorio
- Codola Bonet Jose
- Codola Bonet Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 119, S 8, H PM 4922, I/A 15 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-07
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Bonet Suñer Francisca Maria
- Codola Bonet Gregorio
- Codola Bonet Jose
- Codola Bonet Mercedes
Consejero
- Bonet Suñer Francisca Maria
- Codola Bonet Gregorio
- Codola Bonet Jose
- Codola Bonet Mercedes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Codola Bonet Gregorio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2907 , F 186, S 8, H PM 35726, I/A 24 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-07
Empresa: APARTAMENTOS MERCEDES SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Bonet Suñer Francisca Maria
- Codola Bonet Gregorio
- Codola Bonet Jose
- Codola Bonet Mercedes
Consejero
- Bonet Suñer Francisca Maria
- Codola Bonet Gregorio
- Codola Bonet Jose
- Codola Bonet Mercedes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Codola Bonet Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 3, S 8, H PM 4732, I/A 15 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-07
Empresa: VI SA CABANA SL
Consejero Delegado Solidario
- Codola Bonet Gregorio
- Codola Bonet Jose
- Codola Bonet Mercedes
Consejero
- Codola Bonet Gregorio
- Codola Bonet Jose
- Codola Bonet Mercedes
Presidente
Secretario
- Codola Bonet Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 67, S 8, H PM 91133, I/A 1 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-07
Empresa: REINA PAGUERA PARK SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Bonet Suñer Francisca Maria
- Codola Bonet Gregorio
- Codola Bonet Jose
- Codola Bonet Mercedes
Consejero
- Bonet Suñer Francisca Maria
- Codola Bonet Gregorio
- Codola Bonet Jose
- Codola Bonet Mercedes
Liquidador
Presidente
Secretario
- Codola Bonet Gregorio
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1694 , F 169, S 8, H PM 33585, I/A 5 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-07
Empresa: APARTAMENTOS LOS MOLINOS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Bonet Suñer Francisca Maria
- Codola Bonet Gregorio
- Codola Bonet Jose
- Codola Bonet Mercedes
Consejero
- Bonet Suñer Francisca Maria
- Codola Bonet Gregorio
- Codola Bonet Jose
- Codola Bonet Mercedes
Liquidador
Presidente
Secretario
- Codola Bonet Gregorio
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1518 , F 119, S 8, H PM 28100, I/A 6 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-07
Empresa: APARTHOTEL CLUB POLLENSA SA
Consejero
- Codola Bonet Gregorio
- Codola Bonet Jose
- Codola Bonet Mercedes
Presidente
- Codola Bonet Gregorio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 179, S 8, H PM 4922, I/A 14 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-07
VER MAS ACTOS
Información de CODOLA BONET GREGORIO
Mostramos los datos de CODOLA BONET GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CODOLA BONET GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos