REGALOS REINA SL - EXTINGUIDA
Municipio Sant Feliu de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social REGALOS REINA SL
CIF B61703732
Capital Social 616025.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Página Web www.regalosreina.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE REGALOS REINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REGALOS REINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallo Sallent Luis Fernando | Administrador Concursal | 15/11/2010 | 01/07/2015 |
Reina Capitan Esperanza De Los Remedios | Administrador Solidario | 16/02/2010 | 01/07/2015 |
Reina Capitan Fatimia | Administrador Solidario | 16/02/2010 | 01/07/2015 |
Reina Capitan Antonio Manuel | Administrador | 16/02/2010 | |
Reina Capitan Fatima | Administrador | 16/02/2010 |
ACTOS BORME DE REGALOS REINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30918 , F 88, S 8, H B 180830, I/A 10 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 539/2010, AUTO FIRME DE FECHA 18/05/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30918 , F 88, S 8, H B 180830, I/A 10 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30918 , F 88, S 8, H B 180830, I/A 10 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 539/2010-7 SECCION PRIMERA, AUTO FIRME DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2.010, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30918 , F 88, S 8, H B 180830, I/A 9 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30918 , F 88, S 8, H B 180830, I/A 9 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-08
Capital Anterior: | 15.025,00 | Euros |
Aumento de capital: | 601.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 616.025,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30918 , F 87, S 8, H B 180830, I/A 8 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30918 , F 87, S 8, H B 180830, I/A 7 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30918 , F 87, S 8, H B 180830, I/A 7 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-32-08