GALLO SALLENT LUIS FERNANDO
Informe ejecutivo de GALLO SALLENT LUIS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE GALLO SALLENT LUIS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELMONTE & ALZAMORA SL | Secretario No Consejero | 21/08/2017 | |
ARGELICH Y GALLO ABOGADOS ASOCIADOS SLP | Administrador Mancomunado | 18/02/2016 | |
ARRENDAMENTS TORRENTET SL | REP.ADM.CONC | 30/01/2014 | |
RESIDENCIAL MIL.LENARI SL | REP.ADM.CONC | 18/07/2013 | |
ORONA BAKER SL | Administrador Concursal | 30/01/2012 | |
TUSET OCIO SL | Administrador Concursal | 20/01/2012 | |
IDEAHOGAR SL | Administrador Concursal | 13/01/2009 |
VINCULACIONES DE GALLO SALLENT LUIS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLO SALLENT LUIS FERNANDO
Empresa: GESAWORLD SA
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Gallo Sallent Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45293 , F 53, S 8, H B 201217, I/A 22 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-08
Empresa: GESAWORLD SA
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Gallo Sallent Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45293 , F 51, S 8, H B 201217, I/A 20 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-08
Empresa: BELMONTE & ALZAMORA SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Gallo Sallent Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45557 , F 178, S 8, H B 491773, I/A 4 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-08
Empresa: CRISTALERIA ARQUING SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Gallo Sallent Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23747 , F 201, S 8, H B 57965, I/A 10 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-08
Administrador Mancomunado
- Argelich Casals Ricardo
- Gallo Sallent Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40414 , F 42, S 8, H B 367500, I/A 2 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Empresa: REGALOS REINA SL
Administrador Concursal
- Gallo Sallent Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30918 , F 88, S 8, H B 180830, I/A 10 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
Empresa: MAIL BUSTIA ANOIA SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Gallo Sallent Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41191 , F 48, S 8, H B 382232, I/A 5 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-08
Empresa: BALMES INTERMOTOR SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Gallo Sallent Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30048 , F 131, S 8, H B 5765, I/A 8 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-08
Empresa: GLOBAL PRODUCT FINGERJOINT SL
Administrador Concursal
- Gallo Sallent Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43776 , F 175, S 8, H B 437977, I/A 5 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-08
Empresa: ARRENDAMENTS TORRENTET SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Gallo Sallent Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42746 , F 32, S 8, H B 411595, I/A 3 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-08
VER MAS ACTOS
Información de GALLO SALLENT LUIS FERNANDO
Mostramos los datos de GALLO SALLENT LUIS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLO SALLENT LUIS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos