RECUPERACION Y DEPOSITO DE INERTES SL - EXTINGUIDA
Provincia Castellón/Castello
Razón Social RECUPERACION Y DEPOSITO DE INERTES SL
CIF B12642500
Capital Social 15500.0 Euros
Nombres Anteriores
- RECUPERACION Y DEPOSITO DE INERTES SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RECUPERACION Y DEPOSITO DE INERTES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RECUPERACION Y DEPOSITO DE INERTES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Eugenio Bonet Maria Teresa | Administrador Solidario | 23/03/2010 | 03/11/2020 |
De Eugenio Marti Juan | Administrador Solidario | 23/03/2010 | 03/11/2020 |
Eugenio Bonet Maria Teresa | Administrador Solidario | 03/11/2020 | |
Eugenio Bonet Maria Teresa | Liquidador | 03/11/2020 | 03/11/2020 |
ACTOS BORME DE RECUPERACION Y DEPOSITO DE INERTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213, L 776, F 17, S 8, H CS 22031, I/A 3 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213, L 776, F 17, S 8, H CS 22031, I/A 3 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213, L 776, F 17, S 8, H CS 22031, I/A 3 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213, L 776, F 17, S 8, H CS 22031, I/A 3 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-12
- Modificado el Artículo 15º de los Estatutos por trasformación de la Sociedad, y por el cambio de la duración de los cargos, que a partir de ahora será INDEFINIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213, L 776, F 16, S 8, H CS 22031, I/A 2 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el Artículo 1º de los Estatutos por trasformación de la sociedad. Artículo de los estatutos: Modificado el Artículo 5º de los Estatutos por reducción del capital como consecuencia de la transformación de la mercantil.Nueva redacción de los Estatutos Sociales por la transformación de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213, L 776, F 16, S 8, H CS 22031, I/A 2 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-12
Capital Anterior: | 62.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 46.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 15.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 75,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213, L 776, F 16, S 8, H CS 22031, I/A 2 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213, L 776, F 16, S 8, H CS 22031, I/A 2 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-12