RECITEX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Severino Albarracin, 1
Código Postal 03804
Municipio Alcoy/Alcoi
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social RECITEX SL
CIF B03816352
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Página Web www.recitex.com/
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE RECITEX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RECITEX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrachina Mataix Jose | Liquidador | 10/02/2014 | 23/11/2015 |
Aranda Justicia Juan | Administrador Mancomunado | 23/06/2011 | 08/11/2013 |
Miro Verdu David | Administrador Mancomunado | 23/06/2011 | 12/12/2012 |
Aranda Justicia Juan | Administrador Solidario | 23/06/2011 | |
Miro Verdu David | Administrador Solidario | 23/06/2011 |
ACTOS BORME DE RECITEX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 157, S 8, H A 17750, I/A 12 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 157, S 8, H A 17750, I/A 12 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 157, S 8, H A 17750, I/A 11 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-03
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 157, S 8, H A 17750, I/A 10 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 157, S 8, H A 17750, I/A 10 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 157, S 8, H A 17750, I/A 9 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-03
- C/ SEVERINO ALBARRACIN, 1 (ALCOY)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 157, S 8, H A 17750, I/A 8 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 157, S 8, H A 17750, I/A 7 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 157, S 8, H A 17750, I/A 7 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-03