MIRO VERDU DAVID
Informe ejecutivo de MIRO VERDU DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MIRO VERDU DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAVID MIRO SL | Socio Unico | 16/02/2012 | |
DAVID MIRO SL | Administrador Unico | 16/02/2012 |
VINCULACIONES DE MIRO VERDU DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRO VERDU DAVID
Empresa: RECITEX SL
Administrador Mancomunado
- Miro Verdu David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 157, S 8, H A 17750, I/A 9 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-03
Empresa: DAVID MIRO SL
Administrador Unico
- Miro Verdu David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3584 , F 139, S 8, H A 128838, I/A 1 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-03
Empresa: DAVID MIRO SL
Socio Único
- Miro Verdu David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3584 , F 139, S 8, H A 128838, I/A 1 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-03
Empresa: EMPARMI SL
Liquidador Solidario
- Aranda Justicia Juan
- Miro Verdu David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 184, S 8, H A 37596, I/A 4 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-03
Empresa: EMPARMI SL
Administrador Solidario
- Aranda Justicia Juan
- Miro Verdu David
Liquidador Solidario
- Aranda Justicia Juan
- Miro Verdu David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 184, S 8, H A 37596, I/A 4 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-03
Empresa: TEXTILES JUSVER SL
Liquidador Solidario
- Aranda Justicia Juan
- Miro Verdu David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1753 , F 50, S 8, H A 29535, I/A 5 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-03
Empresa: TEXTILES JUSVER SL
Administrador Solidario
- Aranda Justicia Juan
- Miro Verdu David
Liquidador Solidario
- Aranda Justicia Juan
- Miro Verdu David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1753 , F 50, S 8, H A 29535, I/A 5 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-03
Empresa: RECITEX SL
Administrador Mancomunado
- Aranda Justicia Juan
- Miro Verdu David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 157, S 8, H A 17750, I/A 7 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-03
Empresa: RECITEX SL
Administrador Solidario
- Aranda Justicia Juan
- Miro Verdu David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 157, S 8, H A 17750, I/A 7 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-03
Información de MIRO VERDU DAVID
Mostramos los datos de MIRO VERDU DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRO VERDU DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos