REC SOLAR SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL MARIANO CUBI Num.7
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social REC SOLAR SPAIN SL
CIF B64596109
Actividad Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
Fecha de Constitución 01/06/2007
Página Web www.recgroup.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE REC SOLAR SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REC SOLAR SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ivano Zanni | Liquidador | 10/02/2014 | 10/02/2014 |
Ivano Zanni | Administrador Unico | 08/11/2013 | 10/02/2014 |
John Harald Gronningen | Apoderado | 29/04/2011 | 10/02/2014 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 22/02/2012 | 10/02/2014 |
Marimon Prats Antonio | Apoderado Solidario | 27/09/2013 | 10/02/2014 |
Marimon Prats Luis Francisco | Apoderado Solidario | 27/09/2013 | 10/02/2014 |
Navas Traver Esther | Apoderado Solidario | 27/09/2013 | 10/02/2014 |
Ivano Zanni | Consejero | 29/04/2011 | 08/11/2013 |
Ivano Zanni | Consejero Delegado | 29/04/2011 | 08/11/2013 |
Leif Ove Roernes | Secretario | 13/08/2012 | 08/11/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE REC SOLAR SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39865 , F 128, S 8, H B 354564, I/A 16 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39865 , F 128, S 8, H B 354564, I/A 16 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39865 , F 128, S 8, H B 354564, I/A 16 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: SLIVER NORWAY AS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39865 , F 128, S 8, H B 354564, I/A 15 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39865 , F 127, S 8, H B 354564, I/A 14 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39865 , F 127, S 8, H B 354564, I/A 14 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39865 , F 127, S 8, H B 354564, I/A 13 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-08
- CL MARIANO CUBI Num.7 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39865 , F 127, S 8, H B 354564, I/A 12 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39865 , F 127, S 8, H B 354564, I/A 12 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39865 , F 126, S 8, H B 354564, I/A 11 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-08