JOHN HARALD GRONNINGEN
Informe ejecutivo de JOHN HARALD GRONNINGEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOHN HARALD GRONNINGEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRONNINGEN CONSULTING SL | Administrador Unico | 10/04/2015 |
VINCULACIONES DE JOHN HARALD GRONNINGEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOHN HARALD GRONNINGEN
Empresa: GRONNINGEN CONSULTING SL
Administrador Unico
- John Harald Gronningen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44765 , F 16, S 8, H B 465808, I/A 1 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-08
Empresa: REC SOLAR SPAIN SL
Consejero
- John Harald Gronningen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39865 , F 127, S 8, H B 354564, I/A 12 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-08
Empresa: REC SOLAR SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39865 , F 125, S 8, H B 354564, I/A 9 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Empresa: REC SOLAR SPAIN SL
Apoderado
- John Harald Gronningen
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39865 , F 123, S 8, H B 354564, I/A 8 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-08
Empresa: REC SOLAR SPAIN SL
Apoderado
Consejero Delegado
- John Harald Gronningen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39865 , F 123, S 8, H B 354564, I/A 8 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-08
Empresa: REC SOLAR SPAIN SL
Consejero
Presidente
- John Harald Gronningen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39865 , F 123, S 8, H B 354564, I/A 7 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-08
Empresa: REC SOLAR SPAIN SL
Consejero Delegado
- John Harald Gronningen
Consejero
- John Harald Gronningen
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39865 , F 122, S 8, H B 354564, I/A 5 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-08
Información de JOHN HARALD GRONNINGEN
Mostramos los datos de JOHN HARALD GRONNINGEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOHN HARALD GRONNINGEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos