RAJISA AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Merced, 3
Código Postal 21002
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Razón Social RAJISA AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA SL
CIF B21407358
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 14/12/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RAJISA AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RAJISA AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Campos Maria Del Carmen | Liquidador Unico | 28/05/2013 | 28/05/2013 |
Jimenez Campos Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 25/09/2009 | 28/05/2013 |
Jimenez Campos Visitacion | Administrador Solidario | 25/09/2009 | 28/05/2013 |
Jimenez Campos Maria Del Carmen | Administrador Unico | 25/09/2009 |
ACTOS BORME DE RAJISA AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 185, S 8, H H 14522,H , I/ 4 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 185, S 8, H H 14522,H , I/ 4 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-21
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 185, S 8, H H 14522,H , I/ 4 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-21
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 185, S 8, H H 14522,H , I/ 4 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-21
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 185, S 8, H H 14522,H , I/ 4 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-21
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-227-21
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-213-21
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 184, S 8, H H 14522,H , I/ 3 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-195-21
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 184, S 8, H H 14522,H , I/ 3 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-195-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 184, S 8, H H 14522,H , I/ 3 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-195-21