JIMENEZ CAMPOS MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de JIMENEZ CAMPOS MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JIMENEZ CAMPOS MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPEDITO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 15/01/2015 | |
GESTORA DE INMUEBLES DEL SUR SL | Apoderado | 15/01/2015 | |
ONUWOOD SL | Liquidador Unico | 02/01/2013 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ CAMPOS MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ CAMPOS MARIA DEL CARMEN
Empresa: PANDOREA CENTER SL
Administrador Solidario
- Jimenez Campos Maria Del Carmen
- Jimenez Campos Visitacion Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000 , F 156, S 8, H H 20653, I/A 3 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-21
Empresa: JAGUARZO ASESORES SL
Liquidador Solidario
- Jimenez Campos Maria Del Carmen
- Jimenez Campos Visitacion Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 943 , F 49, S 8, H H 19126, I/A 3 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-21
Empresa: EXPEDICIONES COLOMBINAS SLU
Liquidador Solidario
- Jimenez Campos Maria Del Carmen
- Jimenez Campos Visitacion Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 206, S 8, H H 11544, I/A 5 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-21
Empresa: EXPEDICIONES COLOMBINAS SLU
Administrador Solidario
- Jimenez Campos Maria Del Carmen
- Jimenez Campos Visitacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 206, S 8, H H 11544, I/A 5 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-21
Empresa: GESTORA DE INMUEBLES DEL SUR SL
Apoderado
- Jimenez Campos Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 17, S 8, H H 9743, I/A 16 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-21
Empresa: GESTORA DE INMUEBLES DEL SUR SL
Administrador Solidario
- Jimenez Campos Maria Del Carmen
- Jimenez Campos Visitacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 16, S 8, H H 9743, I/A 15 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-21
Empresa: EXPEDITO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Jimenez Campos Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 9, S 8, H H 19294, I/A 7 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-21
Empresa: EXPEDITO INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Jimenez Campos Maria Del Carmen
- Jimenez Campos Visitacion Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 9, S 8, H H 19294, I/A 7 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-21
Liquidador Unico
- Jimenez Campos Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 185, S 8, H H 14522,H , I/ 4 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-21
Administrador Solidario
- Jimenez Campos Maria Del Carmen
- Jimenez Campos Visitacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 185, S 8, H H 14522,H , I/ 4 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-21
VER MAS ACTOS
Información de JIMENEZ CAMPOS MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de JIMENEZ CAMPOS MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ CAMPOS MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos