RAINBOW SPAIN JOINT VENTURE ENTRE MOTION PICTURES Y RAINBOW SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Reina Victoria, 8
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RAINBOW SPAIN JOINT VENTURE ENTRE MOTION PICTURES Y RAINBOW SL
CIF B65132599
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Actividades de distribución de programas de televisión
Fecha de Constitución 25/06/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RAINBOW SPAIN JOINT VENTURE ENTRE MOTION PICTURES Y RAINBOW SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RAINBOW SPAIN JOINT VENTURE ENTRE MOTION PICTURES Y RAINBOW SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Iginio Straffi | Presidente | 25/11/2009 | 11/07/2014 |
Iginio Straffi | Consejero | 25/11/2009 | 11/07/2014 |
Moreno Bravo Eduardo | Liquidador | 11/07/2014 | 11/07/2014 |
Moreno Bravo Eduardo | Consejero | 25/11/2009 | 11/07/2014 |
Moreno Bravo Eduardo | Apoderado | 19/01/2010 | 11/07/2014 |
Severini Andrea | Consejero | 25/11/2009 | 11/07/2014 |
Uviedo Herrera Enrique | Secretario | 25/11/2009 | 11/07/2014 |
Uviedo Herrera Enrique | Consejero | 25/11/2009 | 11/07/2014 |
Uviedo Herrera Enrique | Consejero Delegado | 25/11/2009 | 11/07/2014 |
ACTOS BORME DE RAINBOW SPAIN JOINT VENTURE ENTRE MOTION PICTURES Y RAINBOW SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41562 , F 92, S 8, H B 388900, I/A 3 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41562 , F 92, S 8, H B 388900, I/A 3 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41562 , F 92, S 8, H B 388900, I/A 3 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41562 , F 91, S 8, H B 388900, I/A 2 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41562 , F 86, S 8, H B 388900, I/A 1 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-08
Dirección:CL REINA VICTORIA Num.8 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:25/06/09
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:DISTRIBUCION Y SUBDISTRIBUCION DE SERIES DE ANIMACION, LA COMERCIALIZACIONY VENTA DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS (LICENCIAS Y MERCHANDAISING), LA CREACION DE NUEVAS PRODUCCIONES, LA PUBLICIDAD, ETC
Duración:25.06.14
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41562 , F 86, S 8, H B 388900, I/A 1 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-08