MORENO BRAVO EDUARDO
Informe ejecutivo de MORENO BRAVO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO BRAVO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTION PICTURES SA | Apoderado | 18/11/2010 | 08/02/2022 |
RAINBOW SPAIN JOINT VENTURE ENTRE MOTION PICTURES Y RAINBOW SL | Liquidador | 11/07/2014 | 11/07/2014 |
RAINBOW SPAIN JOINT VENTURE ENTRE MOTION PICTURES Y RAINBOW SL | Consejero | 25/11/2009 | 11/07/2014 |
RAINBOW SPAIN JOINT VENTURE ENTRE MOTION PICTURES Y RAINBOW SL | Apoderado | 19/01/2010 | 11/07/2014 |
VINCULACIONES DE MORENO BRAVO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO BRAVO EDUARDO
Empresa: MOTION PICTURES SA
Apoderado
- Moreno Bravo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35135 , F 65, S 8, H B 12525, I/A 35 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Liquidador
- Moreno Bravo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41562 , F 92, S 8, H B 388900, I/A 3 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-08
Consejero Delegado
Consejero
- Iginio Straffi
- Moreno Bravo Eduardo
- Severini Andrea
- Uviedo Herrera Enrique
Liquidador
- Moreno Bravo Eduardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41562 , F 92, S 8, H B 388900, I/A 3 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-08
Empresa: MOTION PICTURES SA
Apoderado
- Moreno Bravo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33912 , F 8, S 8, H B 12525, I/A 28 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-08
Apoderado
- Moreno Bravo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41562 , F 91, S 8, H B 388900, I/A 2 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-08
Consejero Delegado
Consejero
- Iginio Straffi
- Moreno Bravo Eduardo
- Severini Andrea
- Uviedo Herrera Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41562 , F 86, S 8, H B 388900, I/A 1 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-08
Información de MORENO BRAVO EDUARDO
Mostramos los datos de MORENO BRAVO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO BRAVO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos