RADISSON COLLECTION SEVILLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Magdalena, 1
Código Postal 41001
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social RADISSON COLLECTION SEVILLA SL
CIF B42826768
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/02/2021
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Fondell Sven Gosta Andreas
Propietario Radisson Hotels Aps Danmark
VINCULACIONES DE RADISSON COLLECTION SEVILLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RADISSON COLLECTION SEVILLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ba El Hadji Samba | Apoderado Solidario | 01/07/2021 | 09/11/2022 |
Ba El Hadji Samba | Apoderado Mancomunado | 01/07/2021 | 09/11/2022 |
Ba El Hadji Samba | Apoderado | 11/05/2021 | 09/11/2022 |
Capell Arrieta Iñigo | Apoderado Mancomunado | 01/07/2021 | 09/11/2022 |
Capell Arrieta Iñigo | Administrador Unico | 22/03/2021 | 09/11/2022 |
Dominguez Rodriguez Rafael | Apoderado Solidario | 01/07/2021 | 09/11/2022 |
Dominguez Rodriguez Rafael | Apoderado Mancomunado | 01/07/2021 | 09/11/2022 |
Dominguez Rodriguez Rafael | Apoderado | 01/07/2021 | 09/11/2022 |
Erauw Eva Maria Margaretha | Administrador Unico | 22/03/2021 | 09/11/2022 |
Fondell Sven Gosta Andreas | Administrador Unico | 22/03/2021 | 09/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RADISSON COLLECTION SEVILLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7014 , F 49, S 8, H SE129446, I/A 4 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7014 , F 49, S 8, H SE129446, I/A 4 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-41
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7014 , F 49, S 8, H SE129446, I/A 3 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-41
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7014 , F 49, S 8, H SE129446, I/A 3 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-41
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7014 , F 46, S 8, H SE129446, I/A 2 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-41
- En la inscricpion 1ª de constitución se consignó por error el modo incial del órgano de administración siendo el correcto el de administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7014 , F 45, S 8, H SE129446, I/A 1 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7014 , F 45, S 8, H SE129446, I/A 1 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7014 , F 45, S 8, H SE129446, I/A 1 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-41
Dirección:PLAZA DE LA MAGDALENA 1 - CP 41.001 (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:02/02/21
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto social la administración, gestión y explotación de hoteles, así como cualesquiera actividades relacionadas o conexas.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7014 , F 45, S 8, H SE129446, I/A 1 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-41