RADISSON HOTELS APS DANMARK
Informe ejecutivo de RADISSON HOTELS APS DANMARK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RADISSON HOTELS APS DANMARK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADISSON COLLECTION MADRID SL | Socio Unico | 24/01/2024 | |
RADISSON HOTELS SPAIN SL | Socio Unico | 26/04/2022 | |
RADISSON COLLECTION BILBAO SL | Socio Unico | 11/03/2021 |
VINCULACIONES DE RADISSON HOTELS APS DANMARK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RADISSON HOTELS APS DANMARK
Empresa: R COLLECTION MADRID SL
Socio Único
- Radisson Hotels Aps Danmark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46275 , F 61, S 8, H M 812825, I/A 1 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Empresa: RADISSON HOTELS SPAIN SL
Nuevo Socio Único
- Radisson Hotels Aps Danmark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35400 , F 7, S 8, H M 483987, I/A 27 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28
Empresa: RADISSON COLLECTION SEVILLA SL
Socio Único
- Radisson Hotels Aps Danmark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7014 , F 45, S 8, H SE129446, I/A 1 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-41
Empresa: RADISSON COLLECTION BILBAO SL
Socio Único
- Radisson Hotels Aps Danmark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5992 , F 122, S 8, H BI 76505, I/A 1 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-48
Información de RADISSON HOTELS APS DANMARK
Mostramos los datos de RADISSON HOTELS APS DANMARK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RADISSON HOTELS APS DANMARK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos