RADIO TELEVISION DE ALORA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Fuente Arriba, 15
Código Postal 29500
Municipio Álora
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social RADIO TELEVISION DE ALORA SL
CIF B93081222
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de programación y emisión de televisión
Fecha de Constitución 04/08/2010
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Ayuntamiento De Alora
VINCULACIONES DE RADIO TELEVISION DE ALORA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RADIO TELEVISION DE ALORA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranda Garcia Antonia Maria | Consejero | 06/11/2015 | 28/01/2016 |
Ayuntamiento De Alora | Socio Unico | 29/01/2011 | 28/01/2016 |
Cortes Rodriguez Desiree | Secretario | 06/11/2015 | 28/01/2016 |
Cortes Rodriguez Desiree | Consejero | 06/11/2015 | 28/01/2016 |
Marquez Torres Juan | Consejero | 06/11/2015 | 28/01/2016 |
Montenegro Alaminos Alvaro | Consejero | 06/11/2015 | 28/01/2016 |
Ramos Jimenez Sonia | Vicepresidente | 06/11/2015 | 28/01/2016 |
Ramos Jimenez Sonia | Consejero | 06/11/2015 | 28/01/2016 |
Sanchez Moreno Jose | Presidente | 06/11/2015 | 28/01/2016 |
Sanchez Moreno Jose | Consejero | 06/11/2015 | 28/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RADIO TELEVISION DE ALORA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841, L 3749, F 92, S 8, H MA107831, I/A 3 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841, L 3749, F 92, S 8, H MA107831, I/A 3 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841, L 3749, F 92, S 8, H MA107831, I/A 3 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-29
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841, L 3749, F 92, S 8, H MA107831, I/A 3 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-29
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841, L 3749, F 92, S 8, H MA107831, I/A 2 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-29
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841, L 3749, F 92, S 8, H MA107831, I/A 2 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-29
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841, L 3749, F 90, S 8, H MA107831, I/A 1 (29/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841, L 3749, F 90, S 8, H MA107831, I/A 1 (29/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-29
Dirección:PLAZA DE FUENTE ARRIBA 15 (ALORA)
Comienzo de operaciones:04/08/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:tendrá por objeto, como entidad pública de gestión de la correspondiente concesión, la gestión directa del servicio público y explotación de un programa de televisión local por ondas terrestres con tecnología digital, mediante la emisión o transmisión, con tecnología digital, de imágenes no permanen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841, L 3749, F 90, S 8, H MA107831, I/A 1 (29/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-29