AGUILAR MANCERA JOSE
Informe ejecutivo de AGUILAR MANCERA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE AGUILAR MANCERA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SNAILCONSULTORIA SL | Socio Unico | 22/12/2022 | |
SNAILCONSULTORIA SL | Administrador Unico | 22/12/2022 | |
VENTURE INVERCARIA SA | Apoderado | 25/07/2014 |
VINCULACIONES DE AGUILAR MANCERA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR MANCERA JOSE
Apoderado
- Aguilar Mancera Jose
- Aguilar Vega Lucia
- Avila Quintana Jose Antonio
- Avila Quintana Jose Antonio
- Baron Rivero Carlos
- Benjumea Diez Guillermo
- Del Olmo Fernandez Jose Antonio
- Diaz Morillo Francisco
- Falces Lopez Manuel
- Galan Pedregosa Antonio
- Galan Pedregosa Antonio
- Galan Pedregosa Antonio
- Galan Pedregosa Antonio
- Galan Pedregosa Antonio
- Gallego Moran Luis
- Gomez Gonzalez Celia
- Guardiola Pascual Pobil Rocio
- Guardiola Pascual Pobil Rocio
- Lara Revilla Antonio
- Lopez De Cervantes Narciso Mora
- Lucena Barranquero Miguel
- Marcos Medina Jose Luis
- Mejias Arroyo Miguel Angel
- Mellado Garcia Rosa Maria
- Mencia Morales Francisco
- Millan Marquez Pablo
- Moreno Ventas Julio
- Moreno Ventas Julio
- Muñoz Morquilla Palma
- Oyonarte Molina Francisco Jose
- Perez Borrego Gregorio
- Perez Requena Manuel
- Perez Vivar Eduardo
- Pozo Cruz Eva
- Rocio Leon Carrasco
- Torrado Griñon Jose Manuel
- Zubeldia Santoyo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 154, S 8, H SE 1557, I/A 145 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-41
Empresa: SNAILCONSULTORIA SL
Administrador Unico
- Aguilar Mancera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6264, L 5172, F 82, S 8, H MA171171, I/A 1 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-29
Empresa: SNAILCONSULTORIA SL
Socio Único
- Aguilar Mancera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6264, L 5172, F 82, S 8, H MA171171, I/A 1 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-29
Empresa: PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA SA
Consejero
M.C.Com.Perm
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576, L 489, F 54, S 8, H MA 458, I/A 67 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-29
Empresa: BIC EURONOVA SA
Consejero
- Aguilar Mancera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5753, L 4660, F 34, S 8, H MA 5647, I/A 55 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-29
Empresa: BIC EURONOVA SA
Consejero
- Aguilar Mancera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900, L 1813, F 101, S 8, H MA 5647, I/A 49 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-29
Empresa: PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA SA
Consejero
- Aguilar Mancera Jose
- Serrano Boigas Pilar Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576, L 489, F 54, S 8, H MA 458, I/A 64 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-29
Empresa: RADIO TELEVISION DE ALORA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841, L 3749, F 92, S 8, H MA107831, I/A 2 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-29
Apoderado
- Aguilar Mancera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5424 , F 110, S 8, H SE 61757, I/A 55 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-41
Apoderado
- Aguilar Mancera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 130, S 8, H SE 1557, I/A 1 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-41
VER MAS ACTOS
Información de AGUILAR MANCERA JOSE
Mostramos los datos de AGUILAR MANCERA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR MANCERA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos