RADIO CIUTAT DE MANRESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pompeu Fabra, 7
Código Postal 08242
Municipio Manresa
Provincia Barcelona
Razón Social RADIO CIUTAT DE MANRESA SL
CIF B59948182
Actividad Actividades de radiodifusión
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RADIO CIUTAT DE MANRESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RADIO CIUTAT DE MANRESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cots Roca Xavier | Liquidador | 07/03/2018 | 28/06/2019 |
Basiana Obradors Lluis | REPR.143 RRM | 07/03/2018 | |
Font Malet Josep | Consejero | 01/09/2011 | 07/03/2018 |
RADIO I TELEVISIO DE MANRESA SL | Presidente | 07/03/2018 | |
RADIO I TELEVISIO DE MANRESA SL | Consejero | 07/03/2018 | |
Ribas Sorinas Ignasi | Secretario | 07/03/2018 | |
Ribas Sorinas Ignasi | Consejero | 07/03/2018 | |
Sanchez Ruiz Maria Olga | Consejero | 01/09/2011 |
ACTOS BORME DE RADIO CIUTAT DE MANRESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22111 , F 187, S 8, H B 31523, I/A 10 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22111 , F 187, S 8, H B 31523, I/A 10 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22111 , F 186, S 8, H B 31523, I/A 9 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22111 , F 186, S 8, H B 31523, I/A 9 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-08
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22111 , F 186, S 8, H B 31523, I/A 9 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22111 , F 186, S 8, H B 31523, I/A 8 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22111 , F 186, S 8, H B 31523, I/A 8 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08