RADIO I TELEVISIO DE MANRESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Cardona, 62
Municipio Manresa
Provincia Barcelona
Razón Social RADIO I TELEVISIO DE MANRESA SL
CIF B63089361
Actividad Actividades de radiodifusión
Fecha de Constitución 15/01/2003
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RADIO I TELEVISIO DE MANRESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RADIO I TELEVISIO DE MANRESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cots Roca Xavier | Liquidador | 26/06/2019 | 27/04/2022 |
Darnell Buisan Eduardo Ramon | Auditor | 26/01/2011 | 27/04/2022 |
Gay De Liebana Saludas Jose Maria | Auditor | 03/09/2018 | 27/04/2022 |
Basiana Obradors Lluis | REPR.143 RRM | 26/06/2019 | |
DISSENY I SOSTENIBILITAT SL | Presidente | 26/06/2019 | |
DISSENY I SOSTENIBILITAT SL | Consejero | 26/06/2019 | |
DISSENY I SOSTENIBILITAT SL | Consejero Delegado | 26/06/2019 | |
Ribas Sorinas Ignasi | Secretario | 26/06/2019 | |
Ribas Sorinas Ignasi | Consejero | 26/06/2019 | |
Sanchez Ruiz Maria Olga | Consejero | 15/01/2009 | 03/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RADIO I TELEVISIO DE MANRESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38289 , F 218, S 8, H B 262837, I/A 13 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38289 , F 218, S 8, H B 262837, I/A 13 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35288 , F 175, S 8, H B 262837, I/A 12 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35288 , F 175, S 8, H B 262837, I/A 12 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35288 , F 175, S 8, H B 262837, I/A 12 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35288 , F 175, S 8, H B 262837, I/A 11 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35288 , F 175, S 8, H B 262837, I/A 10 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35288 , F 175, S 8, H B 262837, I/A 9 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35288 , F 174, S 8, H B 262837, I/A 8 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35288 , F 174, S 8, H B 262837, I/A 8 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-08