QUMRAM IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pallars, 97
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUMRAM IBERICA SL
CIF B66233131
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 05/02/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE QUMRAM IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUMRAM IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Craig Matthew Newfield | Administrador Solidario | 19/03/2018 | 22/11/2018 |
John R Gustafson Gomez | Apoderado Solidario | 19/03/2018 | 22/11/2018 |
Richard Edward Bowers | Administrador Solidario | 19/03/2018 | 22/11/2018 |
Richard Edward Bowers | Liquidador | 22/11/2018 | 22/11/2018 |
Villa Sarrablo Nuria | Apoderado Solidario | 28/12/2016 | 22/11/2018 |
Aisa Luis Ana Isabel | Apoderado | 18/03/2014 | 19/03/2018 |
Andreas Estermann | Administrador Solidario | 18/03/2014 | 19/03/2018 |
Simon Philip Scheurer | Administrador Solidario | 18/03/2014 | 19/03/2018 |
ACTOS BORME DE QUMRAM IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44219 , F 78, S 8, H B 449971, I/A 6 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44219 , F 78, S 8, H B 449971, I/A 6 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44219 , F 78, S 8, H B 449971, I/A 6 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44219 , F 78, S 8, H B 449971, I/A 5 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44219 , F 78, S 8, H B 449971, I/A 5 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44219 , F 77, S 8, H B 449971, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44219 , F 77, S 8, H B 449971, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44219 , F 77, S 8, H B 449971, I/A 3 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
- CL PALLARS,97-99, LOCAL 32, PLANTA 3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44219 , F 77, S 8, H B 449971, I/A 2 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO QUMRAM AG
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44219 , F 74, S 8, H B 449971, I/A 1 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-08