VILLA SARRABLO NURIA
Informe ejecutivo de VILLA SARRABLO NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILLA SARRABLO NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE HOTELS NETWORK SL | Apoderado Solidario | 23/05/2022 |
VINCULACIONES DE VILLA SARRABLO NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLA SARRABLO NURIA
Empresa: PREPLY EUROPE SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Villa Sarrablo Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46604 , F 58, S 8, H B 525197, I/A 6 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-08
Empresa: THE HOTELS NETWORK SL
Apoderado Solidario
- Villa Sarrablo Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47417 , F 129, S 8, H B 408158, I/A 21 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-08
Empresa: PREPLY EUROPE SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Villa Sarrablo Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46604 , F 57, S 8, H B 525197, I/A 3 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-08
Empresa: QUMRAM IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Villa Sarrablo Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44219 , F 77, S 8, H B 449971, I/A 3 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Información de VILLA SARRABLO NURIA
Mostramos los datos de VILLA SARRABLO NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLA SARRABLO NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos