QUIMIWAX 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA MADRID-ALBACETE Km 121
Municipio Quintanar de la Orden
Provincia Toledo
Razón Social QUIMIWAX 2000 SL
CIF B59576926
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Página Web www.quimiwax.com/
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Sintesi E Ricerca S.P.A
VINCULACIONES DE QUIMIWAX 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUIMIWAX 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adan Ortiz Miguel Angel | Apoderado | 25/05/2015 | 22/03/2018 |
Ambroggio Giuseppe | Administrador Solidario | 18/12/2013 | 22/03/2018 |
Canadell Casanova Joaquim | Administrador Solidario | 18/12/2013 | 22/03/2018 |
Sintesi E Ricerca S.P.A | Socio Unico | 18/12/2013 | 22/03/2018 |
Alvarez Mendez Trelles Manuel | Apoderado | 18/12/2013 | |
GEFITEC SL | Administrador Unico | 18/12/2013 | |
Rodriguez Monestina Jose Manuel | Representante | 18/12/2013 | |
Seisdedos Martinez Juan Francisco | Apoderado | 18/12/2013 | |
Webster John Alexander Olley | Apoderado | 18/12/2013 |
ACTOS BORME DE QUIMIWAX 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 205, S 8, H TO 35870, I/A 5 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-45
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 205, S 8, H TO 35870, I/A 5 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-45
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 205, S 8, H TO 35870, I/A 4 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-45
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 205, S 8, H TO 35870, I/A 3 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-45
- CTRA MADRID-ALBACETE Km 121 (QUINTANAR DE LA ORDEN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 205, S 8, H TO 35870, I/A 2 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-45
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12838 , F 183, S 8, H M 206262, I/A 10 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12838 , F 183, S 8, H M 206262, I/A 10 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12838 , F 183, S 8, H M 206262, I/A 10 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12838 , F 183, S 8, H M 206262, I/A 10 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12838 , F 183, S 8, H M 206262, I/A 10 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-28