GEFITEC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Claudio Coello, 18
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GEFITEC SL
CIF B79132478
Capital Social 79913.85 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Nombres Anteriores
- GEFITEC SAL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GEFITEC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GEFITEC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Mendez Trelles Manuel | Apoderado Mancomunado | 14/07/2014 | 29/04/2019 |
Aragon Aparicio Miguel | Representante | 25/07/2013 | 29/04/2019 |
Aragon Aparicio Miguel | Apoderado Mancomunado | 14/07/2014 | 29/04/2019 |
LAS COLINAS DEL MEZQUITON SL | Consejero | 17/08/2017 | 29/04/2019 |
PEÑA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL | Presidente | 25/07/2013 | 29/04/2019 |
PEÑA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL | Consejero | 25/07/2013 | 29/04/2019 |
PEÑA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL | Liquidador | 29/04/2019 | 29/04/2019 |
Peña Aranda Agustin | Representante | 25/07/2013 | 29/04/2019 |
Peña Lucena Agustin | Representante | 29/04/2019 | 29/04/2019 |
Rodriguez Monestina Jose Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2014 | 29/04/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GEFITEC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32324 , F 97, S 8, H M 330882, I/A 28 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32324 , F 97, S 8, H M 330882, I/A 28 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32324 , F 97, S 8, H M 330882, I/A 28 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32324 , F 97, S 8, H M 330882, I/A 28 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Capital Anterior: | 99.180,00 | Euros |
Disminución de capital | 19.266,15 | Euros |
Capital Actual: | 79.913,85 | Euros |
Porcentaje: | 19,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32324 , F 97, S 8, H M 330882, I/A 27 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
Capital Anterior: | 173.650,00 | Euros |
Disminución de capital | 74.470,00 | Euros |
Capital Actual: | 99.180,00 | Euros |
Porcentaje: | 42,89 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32324 , F 96, S 8, H M 330882, I/A 26 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32324 , F 96, S 8, H M 330882, I/A 25 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32324 , F 96, S 8, H M 330882, I/A 25 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Capital Anterior: | 228.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 54.350,00 | Euros |
Capital Actual: | 173.650,00 | Euros |
Porcentaje: | 23,84 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32324 , F 95, S 8, H M 330882, I/A 24 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-28
Capital Anterior: | 274.056,00 | Euros |
Disminución de capital | 46.056,00 | Euros |
Capital Actual: | 228.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,81 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32324 , F 94, S 8, H M 330882, I/A 23 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-28