QUIMANNA BORGES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mossen Vives, 1
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUIMANNA BORGES SL
CIF B64540800
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE QUIMANNA BORGES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUIMANNA BORGES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casas Sanchez Francisco Jose | REPR.143 RRM | 02/09/2015 | 22/04/2016 |
Ferrer Santos Joaquim | REPR.143 RRM | 02/09/2015 | 22/04/2016 |
GESTION GLOBAL DE PARTICIPACIONES SL | Liquidador Mancomunado | 02/09/2015 | 22/04/2016 |
QUIMANNA SL | Liquidador Mancomunado | 02/09/2015 | 22/04/2016 |
BEM DE LES ILLES BALEARS SL | Consejero | 02/09/2015 | 02/09/2015 |
Castells Pla Ricard | REPR.143 RRM | 22/11/2012 | 02/09/2015 |
Ferrer Carreras Joaquim | Presidente | 22/11/2012 | 02/09/2015 |
Ferrer Carreras Joaquim | Consejero | 22/11/2012 | 02/09/2015 |
Ferrer Santos Anna | Consejero | 22/11/2012 | 02/09/2015 |
Ferrer Santos Joaquim | REPR.143 RRM | 02/09/2015 | 02/09/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE QUIMANNA BORGES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39687 , F 147, S 8, H B 351013, I/A 12 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 91/2016, AUTO FIRME DE FECHA 15/02/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39687 , F 147, S 8, H B 351013, I/A 12 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39687 , F 145, S 8, H B 351013, I/A 11 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-08
Liquidador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39687 , F 145, S 8, H B 351013, I/A 11 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39687 , F 145, S 8, H B 351013, I/A 11 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-08
- LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD CESO A ANNA MARIA BOSCH ORDOÑEZ EN FECHA 24 DE MAYO DE 2013
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39687 , F 145, S 8, H B 351013, I/A 10 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 8,13,14,15,16,17,18,19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39687 , F 145, S 8, H B 351013, I/A 10 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39687 , F 145, S 8, H B 351013, I/A 10 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39687 , F 145, S 8, H B 351013, I/A 10 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39687 , F 144, S 8, H B 351013, I/A 9 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-08