SANTOS DEL RIO MARIA CONCEPCION
Informe ejecutivo de SANTOS DEL RIO MARIA CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANTOS DEL RIO MARIA CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUIMANNA BORGES SL | Consejero | 22/11/2012 | 02/09/2015 |
QUIMANNA HORTAL SL | Consejero | 12/01/2011 | 13/08/2015 |
QUIMANNA BORGES SL | Consejero | 10/11/2010 | 22/11/2012 |
VINCULACIONES DE SANTOS DEL RIO MARIA CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS DEL RIO MARIA CONCEPCION
Empresa: QUIMANNA BORGES SL
Consejero
- BEM DE LES ILLES BALEARS SL
- Ferrer Carreras Joaquim
- Ferrer Santos Anna
- Ferrer Santos Joaquim
- Mestre Badell Josep
- REVALUA INVERSIONS SL
- Santos Del Rio Maria Concepcion
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39687 , F 145, S 8, H B 351013, I/A 10 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-08
Empresa: QUIMANNA HORTAL SL
Consejero
- Ferrer Carreras Joaquim
- Ferrer Santos Joaquim
- GESNOSTRUM SOCIEDAD GESTORA SL
- Guiu Badia Antonio
- Mestre Badell Josep
- REVALUA INVERSIONS SL
- Santos Del Rio Maria Concepcion
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44117 , F 52, S 8, H B 319830, I/A 15 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-08
Empresa: QUIMANNA BORGES SL
Consejero
- Bosch Ordoñez Anna Maria
- Ferrer Carreras Joaquim
- Ferrer Santos Anna
- Ferrer Santos Joaquim
- Martinez Martos Jose Maria
- Mestre Badell Josep
- REVALUA INVERSIONS SL
- Santos Del Rio Maria Concepcion
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39687 , F 143, S 8, H B 351013, I/A 7 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Empresa: QUIMANNA BORGES SL
Consejero
- Caellas Fernandez Juan
- Ferrer Carreras Joaquim
- Ferrer Santos Anna
- Ferrer Santos Joaquim
- Martinez Martos Jose Maria
- PENEDESCEP SA
- Santos Del Rio Maria Concepcion
- Termes Canals Isidre
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39687 , F 143, S 8, H B 351013, I/A 7 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Empresa: QUIMANNA HORTAL SL
Consejero
- Caellas Fernandez Juan
- Ferrer Carreras Joaquim
- Ferrer Santos Joaquim
- Guiu Badia Antonio
- Martinez Martos Jose Maria
- REVALUA INVERSIONS SL
- Santos Del Rio Maria Concepcion
- Termes Canals Isidre
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38132 , F 10, S 8, H B 319830, I/A 9 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-08
Empresa: QUIMANNA BORGES SL
Consejero
- Santos Del Rio Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39687 , F 143, S 8, H B 351013, I/A 6 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-08
Información de SANTOS DEL RIO MARIA CONCEPCION
Mostramos los datos de SANTOS DEL RIO MARIA CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS DEL RIO MARIA CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos