QUIERO TELEVISION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 95
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social QUIERO TELEVISION SA
CIF A61823183
Actividad Actividades de producción de programas de televisión
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE QUIERO TELEVISION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUIERO TELEVISION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENSAFECA HOLDING EMPRESARIAL SL | Administrador Mancomunado | 27/07/2010 | 08/11/2011 |
Gomez Badiola Susana | Apoderado | 05/07/2010 | 08/11/2011 |
Nicolas Izquierdo Luis | Representante | 05/07/2010 | 08/11/2011 |
Oviedo Ciruelo Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 27/07/2010 | 08/11/2011 |
Merigo Cook Nicolas | Administrador Mancomunado | 27/07/2010 | |
Calvo Sotelo Ibañez Martin Jose Maria | Representante | 05/07/2010 |
ACTOS BORME DE QUIERO TELEVISION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16371 , F 184, S 8, H M 240063, I/A 60 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16371 , F 184, S 8, H M 240063, I/A 60 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-28
- NOTA MARGINAL DE CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 231.1 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL. OTRA DEABSORCION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16371 , F 183, S 8, H M 240063, I/A 59M (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-116-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16371 , F 183, S 8, H M 240063, I/A 59 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16371 , F 183, S 8, H M 240063, I/A 59 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16371 , F 183, S 8, H M 240063, I/A 59 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-28
Apoderado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16371 , F 182, S 8, H M 240063, I/A 58 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16371 , F 182, S 8, H M 240063, I/A 58 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-28