ENSAFECA HOLDING EMPRESARIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 682
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ENSAFECA HOLDING EMPRESARIAL SL
CIF B63996961
Capital Social 7721334.22 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 03/11/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ENSAFECA HOLDING EMPRESARIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENSAFECA HOLDING EMPRESARIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIZCAINO DE SAS FERNANDO | Liquidador | 16/01/2012 | 06/02/2012 |
Arrieta Martinez De Pison Carlos | REPR.143 RRM | 26/02/2010 | 16/01/2012 |
Arrieta Martinez De Pison Carlos | Apoderado | 14/06/2010 | 16/01/2012 |
CAPITAL RIESGO GLOGAL SCRRS SA | Presidente | 16/01/2012 | |
CAPITAL RIESGO GLOGAL SCRRS SA | Consejero | 16/01/2012 | |
ENDESA SA | Consejero | 26/02/2010 | 16/01/2012 |
Gomez Badiola Susana | V-SEC NO CON | 16/01/2012 | |
Grima Terre Joan David | REPR.143 RRM | 16/01/2012 | |
KPMG ABOGADOS SLP | Apoderado | 16/01/2012 | |
NATURGY ENERGY GROUP SA | Consejero | 26/02/2010 | 16/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ENSAFECA HOLDING EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41260 , F 187, S 8, H B 317629, I/A 14 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41260 , F 187, S 8, H B 317629, I/A 13 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41260 , F 186, S 8, H B 317629, I/A 12 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41260 , F 186, S 8, H B 317629, I/A 12 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41260 , F 186, S 8, H B 317629, I/A 12 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
- Sociedades absorbidas: QUIERO TELEVISION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41260 , F 184, S 8, H B 317629, I/A 11 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-08
- Absorbidas: QUIERO TELEVISION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (15/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-60-28
- Absorbidas: QUIERO TELEVISION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (16/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-60-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08