QUERCUS CAPITAL 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 90
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUERCUS CAPITAL 2000 SL
CIF B88430202
Capital Social 3600.0 Euros
Fecha de Constitución 28/06/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario GAYO CAPITAL SA
VINCULACIONES DE QUERCUS CAPITAL 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUERCUS CAPITAL 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAYO CAPITAL SA | Socio Unico | 24/05/2021 | 13/01/2022 |
Ochoa Perez Silvia | Liquidador | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
Porras Pedraza Juan | Administrador Unico | 16/07/2019 | 13/01/2022 |
LAWYERS AND ACCOUNTANTS SL | Socio Unico | 16/07/2019 | 24/05/2021 |
ACTOS BORME DE QUERCUS CAPITAL 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39459 , F 3, S 8, H M 700585, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39459 , F 3, S 8, H M 700585, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39459 , F 3, S 8, H M 700585, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39459 , F 3, S 8, H M 700585, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39459 , F 3, S 8, H M 700585, I/A 2 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39459 , F 1, S 8, H M 700585, I/A 1 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39459 , F 1, S 8, H M 700585, I/A 1 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA 90 1º (MADRID)
Comienzo de operaciones:28/06/19
Capital:3.600,00 Euros
Objeto social:La compra, suscripción, tenencia, gestión, administración, permuta y venta de valores mobiliarios, nacionales o extranjeros por cuenta propia y sin actividad de intermediación, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39459 , F 1, S 8, H M 700585, I/A 1 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28