OCHOA PEREZ SILVIA
Informe ejecutivo de OCHOA PEREZ SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OCHOA PEREZ SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLA LITIGATION FUNDING SA | Apoderado Mancomunado | 27/06/2024 | |
PLA LITIGATION FUNDING SA | Apoderado Mancomunado | 05/03/2024 | |
GAVARNIE CAPITAL SL | Apoderado | 31/01/2023 | |
PLA LITIGATION FUNDING SA | Apoderado | 27/01/2023 | |
GAYO CAPITAL SA | Apoderado Solidario | 28/10/2022 | |
GAYO CAPITAL SA | Administrador Mancomunado | 27/10/2022 | |
PLA LITIGATION FUNDING SA | Secretario No Consejero | 28/01/2020 |
VINCULACIONES DE OCHOA PEREZ SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OCHOA PEREZ SILVIA
Empresa: PLA LITIGATION FUNDING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Garaña Gonzalez Nuevo Marta
- Ochoa Perez Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 698639, I/A 21 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Empresa: PLA LITIGATION FUNDING SA
Apoderado Mancomunado
- Garaña Gonzalez Nuevo Marta
- Ochoa Perez Silvia
- Sanchez Garcia-plaza Javier
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44651 , F 2, S 8, H M 698639, I/A 19 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
Empresa: GAVARNIE CAPITAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garaña Gonzalez Nuevo Marta
- Ochoa Perez Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39345 , F 78, S 8, H M 698638, I/A 8 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
Empresa: GAVARNIE CAPITAL SL
Apoderado
- Garaña Gonzalez Nuevo Marta
- Gragera Contador Fernando
- Ochoa Perez Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39345 , F 77, S 8, H M 698638, I/A 7 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
Empresa: PLA LITIGATION FUNDING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garaña Gonzalez Nuevo Marta
- Ochoa Perez Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44651 , F 1, S 8, H M 698639, I/A 14 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-28
Empresa: PLA LITIGATION FUNDING SA
Apoderado
- Garaña Gonzalez Nuevo Marta
- Gragera Contador Fernando
- Ochoa Perez Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39955 , F 225, S 8, H M 698639, I/A 13 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-28
Empresa: GAYO CAPITAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garaña Gonzalez Nuevo Marta
- Ochoa Perez Silvia
- Rodrigo Lavilla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39345 , F 99, S 8, H M 698640, I/A 10 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Empresa: GAYO CAPITAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Gragera Contador Fernando
- Ochoa Perez Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39345 , F 99, S 8, H M 698640, I/A 9 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Empresa: GAYO CAPITAL SA
Administrador Mancomunado
- Gragera Contador Fernando
- Ochoa Perez Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39345 , F 98, S 8, H M 698640, I/A 8 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-28
Empresa: QUERCUS CAPITAL 2000 SL
Liquidador
- Ochoa Perez Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39459 , F 3, S 8, H M 700585, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
VER MAS ACTOS
Información de OCHOA PEREZ SILVIA
Mostramos los datos de OCHOA PEREZ SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OCHOA PEREZ SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos