QUEMACA ARQUITECTURA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cami Can Majo, 82
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social QUEMACA ARQUITECTURA SA
CIF A63830707
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 08/04/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE QUEMACA ARQUITECTURA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUEMACA ARQUITECTURA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Canalda Casanovas Jose Maria | Liquidador | 31/07/2014 | 31/07/2014 |
Canalda Casanovas Jose Maria | Administrador Mancomunado | 08/10/2013 | 31/07/2014 |
Ejarque Velazquez Juan Enrique | Administrador Mancomunado | 08/10/2013 | 31/07/2014 |
ACTOS BORME DE QUEMACA ARQUITECTURA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37517 , F 199, S 8, H B 302075, I/A 9 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37517 , F 199, S 8, H B 302075, I/A 9 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37517 , F 199, S 8, H B 302075, I/A 9 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37517 , F 199, S 8, H B 302075, I/A 8 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08