NORTIA PROPERTIES INVESTMENT SL
Dirección social CAMI Ca N'Ametller, 16
Código Postal 08195
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social NORTIA PROPERTIES INVESTMENT SL
CIF B08775009
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- INTERNACIONAL DE GESTION INMOBILIARIA SA
- NORTIA PROPERTIES INVESTMENT SA
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor RCM AUDITORES SL
ORGANIGRAMA DE NORTIA PROPERTIES INVESTMENT SL
VINCULACIONES DE NORTIA PROPERTIES INVESTMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORTIA PROPERTIES INVESTMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Manzano Garcia Ignacio Juan | Administrador Solidario | 24/10/2023 | |
Rodriguez Rosales Jose Miguel | Administrador Solidario | 24/10/2023 | |
Rodriguez Rosales Jose Miguel | Administrador Solidario | 21/03/2022 | |
Cardus Rua Enric | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2018 | |
Novas Moreno Montserrat | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2018 | |
Perez Chesa Maria Roser | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2018 | |
Cardus Rua Enric | Apoderado Solidario | 15/03/2017 | |
Fuentes Barranco Emilio | Apoderado Solidario | 15/03/2017 | |
Grau Miro Anna | Apoderado Solidario | 15/03/2017 | |
Perez Chesa Maria Roser | Apoderado Solidario | 15/03/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NORTIA PROPERTIES INVESTMENT SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45841 , F 38, S 8, H B 20671, I/A 117 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45841 , F 38, S 8, H B 20671, I/A 117 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-08
- En el BORME no.61/2022 y con referencia 137020 RECTIFICACION NOMBRAMIENTO DE JOSE MIGUEL RODRIGUEZ ROSALES COMO ADMINISTRADOR SOLIDARIO,SIENDO LO CORRECTO:"REPR.143 RRM"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45841 , F 35, S 8, H B 20671, I/A 114 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2023-208-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45841 , F 37, S 8, H B 20671, I/A 116 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45841 , F 37, S 8, H B 20671, I/A 116 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Balague Ribalta Joan Ramon
- Barcelo Obregon Francisco Javier
- Buera Ribera Gerard
- Cots Vega Francisco Javier
- Cruz Serra Lidia
- Escalera Hernandez Susana
- Fabregas Luelmo Enric
- Gomez Gonzalez Jorge
- Marcos Muñoz Carmen
- Mas Ribo Ricard
- Royo Trallero David
- Sala Costa-jussa Carlota
- Salmeron Davi Merce
- Seres Cuberes Marc
- Vintro Fortuny Joan
- Vizcaino Prat Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45841 , F 37, S 8, H B 20671, I/A 115 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-08
Empresa: NORTIA PROPERTIES INVESTMENT SA
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45841 , F 35, S 8, H B 20671, I/A 114 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-08
Empresa: NORTIA PROPERTIES INVESTMENT SA
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45841 , F 35, S 8, H B 20671, I/A 114 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-08
Empresa: NORTIA PROPERTIES INVESTMENT SA
- Denominación y forma adoptada: NORTIA PROPERTIES INVESTMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45841 , F 35, S 8, H B 20671, I/A 114 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-08
Empresa: NORTIA PROPERTIES INVESTMENT SA
- RECTIFICADA LA INSCRIPCION 112 POR HABERSE OMITIDO LA REVOCACION DE DON SANTIAGO GUILLERMO VILLUENDAS MESTRE NOMBRADO EN LA INSCRIPCION 42
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45841 , F 34, S 8, H B 20671, I/A 113 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-08