QEV MOTORSPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rec Molinar, 11
Código Postal 08160
Municipio Montmeló
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social QEV MOTORSPORT SL
CIF B40653164
Capital Social 150000.0 Euros
Fecha de Constitución 04/03/2020
Nombres Anteriores
- QEV TECH ERX SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario QEV TECHNOLOGIES SL
VINCULACIONES DE QEV MOTORSPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QEV MOTORSPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Orus Valls Joan Maria | REPR.143 RRM | 17/05/2021 | 06/02/2024 |
QEV TECHNOLOGIES SL | Liquidador | 06/02/2024 | 06/02/2024 |
QEV TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 13/03/2020 | 06/02/2024 |
QEV TECHNOLOGIES SL | Socio Unico | 13/03/2020 | 06/02/2024 |
Garcia Conde Emilio | REPR.143 RRM | 22/02/2021 | 17/05/2021 |
Valldecabres Polop Miguel | REPR.143 RRM | 22/02/2021 |
ACTOS BORME DE QEV MOTORSPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47674 , F 144, S 8, H B 558995, I/A 5 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47674 , F 144, S 8, H B 558995, I/A 5 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47674 , F 144, S 8, H B 558995, I/A 5 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47674 , F 144, S 8, H B 558995, I/A 4 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47674 , F 144, S 8, H B 558995, I/A 4 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47674 , F 143, S 8, H B 558995, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47674 , F 143, S 8, H B 558995, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-08
Empresa: QEV TECH ERX SL
- CL DEL REC DEL MOLINAR Num.11 (MONTMELO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47674 , F 143, S 8, H B 558995, I/A 2 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-42-08
Empresa: QEV TECH ERX SL
- QEV MOTORSPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47674 , F 143, S 8, H B 558995, I/A 2 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-42-08
Empresa: QEV TECH ERX SL
- LA PERSONA FISICA REPRESENTANTE DE LA MERCANTIL "QEV TECHNOLOGIES, S.L." ADMINISTRADORA UNICA DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA ES DON MIGUEL VALLDECABRES POLOP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10806, L 8085, F 191, S 8, H V 192211, I/A 1 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-46