PYDECA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Plom, 40
Código Postal 08038
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social PYDECA SL
CIF B08435257
Actividad Revestimiento de suelos y paredes
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PYDECA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PYDECA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pardo Cortes Raul | Apoderado | 12/06/2012 | 08/01/2014 |
Pardo Juan Diego | Administrador Unico | 12/06/2012 | 08/01/2014 |
Pardo Juan Diego | Liquidador | 08/01/2014 | 08/01/2014 |
Pardo Cortes Raul | Administrador | 12/06/2012 |
ACTOS BORME DE PYDECA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30844 , F 116, S 8, H B 72182, I/A 10 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30844 , F 116, S 8, H B 72182, I/A 10 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30844 , F 116, S 8, H B 72182, I/A 10 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30844 , F 116, S 8, H B 72182, I/A 9 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30844 , F 116, S 8, H B 72182, I/A 8 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30844 , F 116, S 8, H B 72182, I/A 8 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08