PARDO JUAN DIEGO
Informe ejecutivo de PARDO JUAN DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARDO JUAN DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO JURIDICO PARDO ABOGADOS ASOCIADOS SLP | Administrador Solidario | 13/01/2021 |
VINCULACIONES DE PARDO JUAN DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARDO JUAN DIEGO
Administrador Solidario
- Pardo Juan Diego
- Pardo Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47614 , F 116, S 8, H B 557144, I/A 1 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Empresa: PYDECA SL
Liquidador
- Pardo Juan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30844 , F 116, S 8, H B 72182, I/A 10 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Empresa: PYDECA SL
Administrador Unico
- Pardo Juan Diego
Liquidador
- Pardo Juan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30844 , F 116, S 8, H B 72182, I/A 10 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Empresa: PYDECA SL
Administrador Unico
- Pardo Juan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30844 , F 116, S 8, H B 72182, I/A 8 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-08
Información de PARDO JUAN DIEGO
Mostramos los datos de PARDO JUAN DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARDO JUAN DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos